Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samhällets ansvar för en lyckad skolgång
Interpellation 2012/13:460 av Svantorp, Gunilla (S)
den 30 maj Interpellation 2012/13:460 Samhällets ansvar för en lyckad skolgång av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP LO-distriktet i Örebro och Värmland har tagit fram en rapport Ung i Värmland där man kartlägger sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. I Värmland har- Inlämnad
- 2013-05-30
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Omskolning till kommande bristyrke
Interpellation 2012/13:262 av Svantorp, Gunilla (S)
den 13 februari Interpellation 2012/13:262 Omskolning till kommande bristyrke av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land. Samtidigt har vi just- Inlämnad
- 2013-02-13
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung
Interpellation 2012/13:162 av Svantorp, Gunilla (S)
den 29 november Interpellation 2012/13:162 Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Adoption som ett beslut av samhället har funnits i Sverige sedan 1917. I dag finns det drygt 80 000 adopterade födda i Sverige. De utländska- Inlämnad
- 2012-11-29
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Samhällsomfattande posttjänst
Interpellation 2012/13:178 av Svantorp, Gunilla (S)
den 11 december Interpellation 2012/13:178 Samhällsomfattande posttjänst av Gunilla Svantorp S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vid en skriftlig fråga om rimligt avstånd till den egna postlådan svarar statsrådet att regeringen är angelägen om att vi har en hög postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet- Inlämnad
- 2012-12-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Patientens ställning utifrån behov i vården
Interpellation 2012/13:10 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 september Interpellation 2012/13:10 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtal för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat. I- Inlämnad
- 2012-09-26
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)