Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Övergång mellan system inom vuxenutbildning
Interpellation 2013/14:409 av Svantorp, Gunilla (S)
den 3 april Interpellation 2013/14:409 Övergång mellan system inom vuxenutbildning av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP Om man ser att något som redan är beslutat håller på att försämra läget för enskilda medborgare så är det vår skyldighet att försöka undvika detta. Riksdagen har beslutat om- Inlämnad
- 2014-04-03
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Fler yrkeshögskoleplatser
Interpellation 2013/14:176 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 november Interpellation 2013/14:176 Fler yrkeshögskoleplatser av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP De sökande till yrkeshögskolan har under åren 20092012 ökat varje år. I dag är det 4,2 sökande per plats och 2009 var det 3,9 sökande. Även ansökningarna om att få starta utbildning ökar,- Inlämnad
- 2013-11-27
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
De estetiska ämnenas betydelse
Interpellation 2013/14:175 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 november Interpellation 2013/14:175 De estetiska ämnenas betydelse av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag är förmågan att kunna kommunicera och vara kreativ avgörande för att man ska kunna arbeta med utveckling och nytänkande. Ingen behöver tveka om att de kompetenserna är- Inlämnad
- 2013-11-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet
Interpellation 2013/14:96 av Svantorp, Gunilla (S)
den 7 november Interpellation 2013/14:96 Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ned antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000 platser och ytterligare 10 000 platser kommer enligt- Inlämnad
- 2013-11-07
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)