Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stad och land
Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stadland-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland
Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kultur och demokrati
Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. S Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för integration och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Översyn av socialtjänstlagen
Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. S Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. S Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Infrastruktur
Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. S Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Myggbekämpning
Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fördelningspolitik
Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. S Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag