Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Övergång mellan system inom vuxenutbildning
Interpellation 2013/14:409 av Svantorp, Gunilla (S)
den 3 april Interpellation 2013/14:409 Övergång mellan system inom vuxenutbildning av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP Om man ser att något som redan är beslutat håller på att försämra läget för enskilda medborgare så är det vår skyldighet att försöka undvika detta. Riksdagen har beslutat om- Inlämnad
- 2014-04-03
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Fler yrkeshögskoleplatser
Interpellation 2013/14:176 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 november Interpellation 2013/14:176 Fler yrkeshögskoleplatser av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP De sökande till yrkeshögskolan har under åren 20092012 ökat varje år. I dag är det 4,2 sökande per plats och 2009 var det 3,9 sökande. Även ansökningarna om att få starta utbildning ökar,- Inlämnad
- 2013-11-27
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
De estetiska ämnenas betydelse
Interpellation 2013/14:175 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 november Interpellation 2013/14:175 De estetiska ämnenas betydelse av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag är förmågan att kunna kommunicera och vara kreativ avgörande för att man ska kunna arbeta med utveckling och nytänkande. Ingen behöver tveka om att de kompetenserna är- Inlämnad
- 2013-11-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet
Interpellation 2013/14:96 av Svantorp, Gunilla (S)
den 7 november Interpellation 2013/14:96 Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ned antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000 platser och ytterligare 10 000 platser kommer enligt- Inlämnad
- 2013-11-07
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Samhällets ansvar för en lyckad skolgång
Interpellation 2012/13:460 av Svantorp, Gunilla (S)
den 30 maj Interpellation 2012/13:460 Samhällets ansvar för en lyckad skolgång av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP LO-distriktet i Örebro och Värmland har tagit fram en rapport Ung i Värmland där man kartlägger sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. I Värmland har- Inlämnad
- 2013-05-30
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Omskolning till kommande bristyrke
Interpellation 2012/13:262 av Svantorp, Gunilla (S)
den 13 februari Interpellation 2012/13:262 Omskolning till kommande bristyrke av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land. Samtidigt har vi just- Inlämnad
- 2013-02-13
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung
Interpellation 2012/13:162 av Svantorp, Gunilla (S)
den 29 november Interpellation 2012/13:162 Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Adoption som ett beslut av samhället har funnits i Sverige sedan 1917. I dag finns det drygt 80 000 adopterade födda i Sverige. De utländska- Inlämnad
- 2012-11-29
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Samhällsomfattande posttjänst
Interpellation 2012/13:178 av Svantorp, Gunilla (S)
den 11 december Interpellation 2012/13:178 Samhällsomfattande posttjänst av Gunilla Svantorp S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vid en skriftlig fråga om rimligt avstånd till den egna postlådan svarar statsrådet att regeringen är angelägen om att vi har en hög postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet- Inlämnad
- 2012-12-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Patientens ställning utifrån behov i vården
Interpellation 2012/13:10 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 september Interpellation 2012/13:10 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtal för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat. I- Inlämnad
- 2012-09-26
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Patientens ställning utifrån behov i vården
Interpellation 2011/12:447 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 augusti Interpellation 2011/12:447 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtalen för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat.- Inlämnad
- 2012-08-31
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Yrkeshögskolan
Interpellation 2011/12:223 av Amin, Jabar (MP)
den 3 februari Interpellation 2011/12:223 Yrkeshögskolan av Jabar Amin MP till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten i Sverige 7,1 procent under december 2011. I åldersgruppen 1524 år var den hela 20,8 procent. Många, särskilt unga, har fortfarande en svag förankring på- Inlämnad
- 2012-02-03
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Konkurrensen inom yrkeshögskolan
Interpellation 2011/12:212 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:212 Konkurrensen inom yrkeshögskolan av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Konkurrensen om att få starta yrkeshögskoleutbildningar har aldrig varit högre än den senaste ansökningsomgången, rapporterar Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning i ett pressmeddelande.- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Yrkesvux och konjunkturläget
Interpellation 2011/12:213 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:213 Yrkesvux och konjunkturläget av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Satsningen på yrkesvux under åren 20092011 var en riktad konjunktursatsning med ett tvådelat syfte, att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning samt att nå grupper som saknar- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Genusproblematiken inom vuxenutbildningen
Interpellation 2011/12:211 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:211 Genusproblematiken inom vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Två tredjedelar av deltagarna inom vuxenutbildningen är i dag kvinnor. Så har siffrorna sett ut under en lång följd av år, detta trots att vi vet att männen har lägre utbildningsnivå- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Sfi-bonusens fortsatta existens
Interpellation 2011/12:69 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:69 Sfi-bonusens fortsatta existens av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I Malmö har man undersökt hur sfi-bonusen slår i realiteten. Resultatet visar att den typiske mottagaren av SFI bonusen är en välutbildad amerikan som flyttat till Sverige av familjeskäl.- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige
Interpellation 2011/12:67 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:67 Den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Vad händer med den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige Den 21 maj 2011 slutförde Myndigheten för yrkeshögskolan sitt särskilda regeringsuppdrag- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utbildning och arbetsmarknad
Interpellation 2011/12:60 av Persson, Peter (S)
den 25 oktober Interpellation 2011/12:60 Utbildning och arbetsmarknad av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Risken för långtidsarbetslöshet är långt större bland de unga som inte har fullföljt gymnasiet, och på en framtida arbetsmarknad kommer det bli allt svårare att klara sig utan gymnasieexamen.- Inlämnad
- 2011-10-25
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)