Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samhällsomfattande posttjänst
Interpellation 2012/13:178 av Svantorp, Gunilla (S)
den 11 december Interpellation 2012/13:178 Samhällsomfattande posttjänst av Gunilla Svantorp S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vid en skriftlig fråga om rimligt avstånd till den egna postlådan svarar statsrådet att regeringen är angelägen om att vi har en hög postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet- Inlämnad
- 2012-12-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Omskolning till kommande bristyrke
Skriftlig fråga 2012/13:185 av Svantorp, Gunilla (S)
den 7 december Fråga 2012/13:185 Omskolning till kommande bristyrke av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land. Samtidigt har vi just nu en arbetslöshet- Inlämnad
- 2012-12-07
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar
Skriftlig fråga 2012/13:172 av Svantorp, Gunilla (S)
den 5 december Fråga 2012/13:172 Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD För barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets 1 har man rätt till tio kontaktdagar per år från Försäkringskassan. Många föräldrar ifrågasätter varför det finns en åldersgräns- Inlämnad
- 2012-12-05
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Rimligt avstånd till den egna postlådan
Skriftlig fråga 2012/13:140 av Svantorp, Gunilla (S)
den 23 november Fråga 2012/13:140 Rimligt avstånd till den egna postlådan av Gunilla Svantorp S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Under några dagar har jag försökt reda ut en fråga från en medborgare i Årjängs kommun. Han har fått ett beslut från sin lokala post att hans brevlåda kommer att flyttas och- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan
Skriftlig fråga 2012/13:97 av Svantorp, Gunilla (S)
den 8 november Fråga 2012/13:97 Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Yrkeshögskolan ska svara mot arbetslivets behov av eftergymnasiala utbildningar, och man ska som myndighet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional- Inlämnad
- 2012-11-08
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Patientens ställning utifrån behov i vården
Interpellation 2012/13:10 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 september Interpellation 2012/13:10 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtal för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat. I- Inlämnad
- 2012-09-26
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Svensk travsport
Motion 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Svensk travsport S5224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågor som rör svensk travsport bör ligga under Landsbygdsdepartementet. Motivering Travsporten sysselsätter många- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten S5201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 15 Studistöd
Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Unga människors villkor på arbetsmarknaden
Motion 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Unga människors villkor på arbetsmarknaden S35055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors villkor på arbetsmarknaden. Motivering Livsvillkoren för unga människor- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Kommunreform för välfärdens utveckling
Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. S Kommunreform för välfärdens utveckling S5107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för en välfärd av god kvalitet för- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Aktiv näringspolitik
Motion 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Aktiv näringspolitik S35032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv näringspolitik i hela Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2 2012/13:KU19 2012/13:NU1 2012/13:NU11 2012/13:NU13 2012/13:NU2 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag