Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Personalens hälsa får inte riskeras
Motion 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Personalens hälsa får inte riskeras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att åter bygga upp beredskapslager av skyddsutrustning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU14 2020/21:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor
Motion 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsverige är ett tillväxtområde
Motion 2020/21:2417 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2417 av Aylin Fazelian m.fl. S Västsverige är ett tillväxtområde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att näringspolitiken bör förstärkas genom att man studerar förutsättningarna för att skapa en bättre näringspolitik i Västsverige och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livskraftig regionalpolitik
Motion 2020/21:2474 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2474 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Livskraftig regionalpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en regionalpolitik som ger människor förutsättningar att kunna bo och leva i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar för Värmlands utveckling
Motion 2020/21:2372 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2372 av Gunilla Svantorp m.fl. S Infrastruktursatsningar för Värmlands utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för fortsatta satsningar på tågförbindelsen StockholmOslo och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Sotarutbildningen - nytt lärlingsprogram och ett kvalitetssäkrat valideringssystem
Motion 2020/21:1479 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1479 av Gunilla Svantorp m.fl. S Sotarutbildningen nytt lärlingsprogram och ett kvalitetssäkrat valideringssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett nationellt kvalitetssäkrat lärlingssystem/lärlingsutbildning- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kartläggning av porrens skadeverkningar
Motion 2020/21:1563 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1563 av Åsa Eriksson m.fl. S Kartläggning av porrens skadeverkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en bred kartläggning om porrens skadeverkningar på olika delar av samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hyvling av anställning/arbetstid
Motion 2020/21:1852 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1852 av Paula Holmqvist m.fl. S Hyvling av anställning/arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om att förhindra s.k. hyvling av anställning/arbetstid även i fortsättningen är mycket angelägen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetskläder inom förskolan
Motion 2020/21:851 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:851 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Arbetskläder inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en förändring av arbetsmiljölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering På svensk arbetsmarknad är det idag tydligt- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Anställningstrygghet
Motion 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Anställningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygga anställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2020 kommer att gå till historien då vi i Sverige och i stora delar av- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag