Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Patientens ställning utifrån behov i vården
Interpellation 2011/12:447 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 augusti Interpellation 2011/12:447 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtalen för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat.- Inlämnad
- 2012-08-31
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Giltighetstiden för teoriprov
Skriftlig fråga 2011/12:717 av Svantorp, Gunilla (S)
den 30 juli Fråga 2011/12:717 Giltighetstiden för teoriprov av Gunilla Svantorp S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Denna vår och sommar har jag fått många samtal från ungdomar och deras föräldrar om att giltighetstiden för teoriprovet är för snålt tilltagen. Detta på grund av att köerna till uppkörning- Inlämnad
- 2012-07-30
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna
Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna S48013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-05-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
Motion 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. S48012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:133. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nominering av vissa- Inlämnad
- 2012-04-13
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,
Statsbidrag till lovskolor
Skriftlig fråga 2011/12:444 av Svantorp, Gunilla (S)
den 1 mars Fråga 2011/12:444 Statsbidrag till lovskolor av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under 2011 var det 300 huvudmän som satsade kommunala pengar men också sökte hjälp till satsningen via det statsbidrag för lovskolor som fanns då, det innebar att ca 26 000 elever under 2011 kunde- Inlämnad
- 2012-03-01
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Yrkeshögskolan
Interpellation 2011/12:223 av Amin, Jabar (MP)
den 3 februari Interpellation 2011/12:223 Yrkeshögskolan av Jabar Amin MP till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten i Sverige 7,1 procent under december 2011. I åldersgruppen 1524 år var den hela 20,8 procent. Många, särskilt unga, har fortfarande en svag förankring på- Inlämnad
- 2012-02-03
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Konkurrensen inom yrkeshögskolan
Interpellation 2011/12:212 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:212 Konkurrensen inom yrkeshögskolan av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Konkurrensen om att få starta yrkeshögskoleutbildningar har aldrig varit högre än den senaste ansökningsomgången, rapporterar Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning i ett pressmeddelande.- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Yrkesvux och konjunkturläget
Interpellation 2011/12:213 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:213 Yrkesvux och konjunkturläget av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Satsningen på yrkesvux under åren 20092011 var en riktad konjunktursatsning med ett tvådelat syfte, att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning samt att nå grupper som saknar- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Genusproblematiken inom vuxenutbildningen
Interpellation 2011/12:211 av Svantorp, Gunilla (S)
den 31 januari Interpellation 2011/12:211 Genusproblematiken inom vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Två tredjedelar av deltagarna inom vuxenutbildningen är i dag kvinnor. Så har siffrorna sett ut under en lång följd av år, detta trots att vi vet att männen har lägre utbildningsnivå- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan S48011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de- Inlämnad
- 2012-01-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
En ny tullstation vid Hån
Skriftlig fråga 2011/12:304 av Svantorp, Gunilla (S)
den 20 januari Fråga 2011/12:304 En ny tullstation vid Hån av Gunilla Svantorp S till finansminister Anders Borg M I september 2008 drogs Europaväg 18 om i Årjängs kommun och därmed hamnade tullstationen vid sidan av Europavägen, ett helt ohållbart tillstånd. Många är de fordon som varje dag helt enkelt låter bli- Inlämnad
- 2012-01-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning S48009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2011-12-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Sfi-bonusens fortsatta existens
Interpellation 2011/12:69 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:69 Sfi-bonusens fortsatta existens av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I Malmö har man undersökt hur sfi-bonusen slår i realiteten. Resultatet visar att den typiske mottagaren av SFI bonusen är en välutbildad amerikan som flyttat till Sverige av familjeskäl.- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet
Skriftlig fråga 2011/12:183 av Svantorp, Gunilla (S)
den 25 november Fråga 2011/12:183 Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet av Gunilla Svantorp S till justitieminister Beatrice Ask M SVT:s program Uppdrag granskning påstår att barn och ungdomar under 18 år har använts som informatörer åt säkerhetspolisen, något som om det är sant bryter mot flera av- Inlämnad
- 2011-11-25
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Nikk - det nordiska institutet för kunskap om kön
Skriftlig fråga 2011/12:139 av Svantorp, Gunilla (S)
den 16 november Fråga 2011/12:139 Nikk det nordiska institutet för kunskap om kön av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Nordiska ministerrådet för jämställdhet har beslutat att avveckla Nordiskt institut för kunskap om kön, Nikk, som nordisk institution. Man vill att det i stället ska verka som- Inlämnad
- 2011-11-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige
Interpellation 2011/12:67 av Svantorp, Gunilla (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:67 Den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Vad händer med den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige Den 21 maj 2011 slutförde Myndigheten för yrkeshögskolan sitt särskilda regeringsuppdrag- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utbildning och arbetsmarknad
Interpellation 2011/12:60 av Persson, Peter (S)
den 25 oktober Interpellation 2011/12:60 Utbildning och arbetsmarknad av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Risken för långtidsarbetslöshet är långt större bland de unga som inte har fullföljt gymnasiet, och på en framtida arbetsmarknad kommer det bli allt svårare att klara sig utan gymnasieexamen.- Inlämnad
- 2011-10-25
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Antal intag vid beviljande av yrkeshögskoleutbildning
Skriftlig fråga 2011/12:64 av Svantorp, Gunilla (S)
den 21 oktober Fråga 2011/12:64 Antal intag vid beviljande av yrkeshögskoleutbildning av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I den gamla KY-tiden tilldelades utbildningsanordnarna fyra intag per söktillfälle. I den nya YH-tiden beviljas man däremot enbart två intag per söktillfälle, något som anordnare- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Patientens felanmälningar inom vården
Skriftlig fråga 2011/12:50 av Svantorp, Gunilla (S)
den 18 oktober Fråga 2011/12:50 Patientens felanmälningar inom vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD När anmälningarna för fel i vården flyttades över från Hsan hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen vid årsskiftet fanns 2 300 anmälningar som då följde med. I dag är- Inlämnad
- 2011-10-18
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Politik för forskning
Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag