Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Svensk travsport
Motion 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Svensk travsport S5224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågor som rör svensk travsport bör ligga under Landsbygdsdepartementet. Motivering Travsporten sysselsätter många- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten S5201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 15 Studistöd
Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Unga människors villkor på arbetsmarknaden
Motion 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Unga människors villkor på arbetsmarknaden S35055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors villkor på arbetsmarknaden. Motivering Livsvillkoren för unga människor- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Kommunreform för välfärdens utveckling
Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. S Kommunreform för välfärdens utveckling S5107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för en välfärd av god kvalitet för- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Aktiv näringspolitik
Motion 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Aktiv näringspolitik S35032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv näringspolitik i hela Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2 2012/13:KU19 2012/13:NU1 2012/13:NU11 2012/13:NU13 2012/13:NU2 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av skr. 2011/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten
Motion 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten S22000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur en god forskningsanknytning- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbete – en mänsklig rättighet
Motion 2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. S Arbete en mänsklig rättighet S35019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingens regelverk bör ses över och omarbetas i syfte att bli mer flexibelt och anpassat till företagens- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:NU11 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En god arbetsmiljö för ett längre arbetsliv
Motion 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S En god arbetsmiljö för ett längre arbetsliv S35056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetsmiljöverket och dess arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
Ett grönare Värmland
Motion 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Ett grönare Värmland S35034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gröna jobb är framtidens jobb. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU1 2012/13:NU11 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:TU17
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Det samhälleliga ansvaret för infrastruktur
Motion 2012/13:T247 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T247 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Det samhälleliga ansvaret för infrastruktur S5004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för infrastrukturinvesteringar- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag