Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skolväsendet
Betänkande 2014/15:UbU11
Riksdagen uppmanade regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan.
Riksdagens tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att riksdagen behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 116
- Förslagspunkter
- 37
- Reservationer
- 43
- Anföranden och repliker
- 42, 154 minuter
- Justering
- 2015-04-23
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
En långsiktlig strategi för myggbekämpning
Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. S En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i decennier brottats- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Krisberedskap och naturkatastrofer
Motion 2014/15:1754 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1754 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Krisberedskap och naturkatastrofer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av förebyggande krisberedskap och klimatarbete. Motivering Temperaturen på jorden stiger och det pågår- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional tillväxt för fler jobb
Motion 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. S Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10 2014/15:NU7 2014/15:TU6 2014/15:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En mer flexibel nordisk arbetsmarknad
Motion 2014/15:1740 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1740 av Lars Mejern Larsson m.fl. S En mer flexibel nordisk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränshinder. Motivering Norge spelar en viktig roll i det svenska näringslivet och bland befolkningen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En human migrationspolitik för framtiden
Motion 2014/15:2037 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2037 av Mikael Dahlqvist m.fl. S En human migrationspolitik för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra flyktingmottagandet så att alla kommuner har ett ansvar för att ta emot flyktingar och en- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige
Motion 2014/15:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. S Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv näringspolitik för full sysselsättning i Västsverige. Motivering Västsverige- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Verktyg för att bemästra kroniska sjukdomar
Motion 2014/15:703 av Håkan Bergman och Gunilla Svantorp (S)
Motion till riksdagen 2014/15:703 av Håkan Bergman och Gunilla Svantorp S Verktyg för att bemästra kroniska sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i samverkan med sjukvårdens huvudmän se över möjligheten att stimulera arbetet med utbildning- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag