Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samisk utbildning
Betänkande 2017/18:UbU21
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som gäller en rapport från Riksrevisionen om samisk utbildning.
Riksdagen håller med regeringen om vad som behöver göras med anledning av rapporten. Riksdagen är positiv till att regeringen har tillsatt en utredning som ska se över ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet, bland annat Sameskolstyrelsen, för att skapa en mer ändamålsenlig organisation. Riksdagen anser också att regeringens andra åtgärder är bra, som till exempel att Sameskolstyrelsens ekonomi och arbetsprocesser ska följas upp oftare.
Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 6 minuter
- Justering
- 2018-03-27
- Bordläggning
- 2018-04-11
- Debatt
- 2018-04-12
- Beslut
- 2018-04-18
Den nationella planen för transportsystemet
Skriftlig fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2017/18:556 Den nationella planen för transportsystemet av Gunilla Svantorp S till Statsrådet Tomas Eneroth S I Försvarsberedningens rapport som presenterades dagarna före jul påtalas att våra förbindelser västerut är av existentiellt intresse för både Sverige och FinlandAktuellt avsnitt i Försvarsberedningens rapport:- Inlämnad
- 2018-01-04
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Högre utbildning och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson S Socialminister Annika Strandhäll S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S- Datum
- 2017-12-14
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2017/18:UbU1
Cirka 78 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till utbildning vid landets universitet och högskolor och till barn- och ungdomsutbildning samt forskning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
Utbildningsutskottet har granskat regeringens resultatredovisning för det här utgiftsområdet. Inom ramen för det arbetet har utskottet också gjort en uppföljning av riktade statsbidrag och uppdrag inom skolområdet.
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om utbildning och universitetsforskning.
- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 84, 285 minuter
- Justering
- 2017-12-07
- Bordläggning
- 2017-12-13
- Debatt
- 2017-12-14
- Beslut
- 2017-12-15
Tullens verksamhet vid centrala gränsorter
Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:136 Tullens verksamhet vid centrala gränsorter av Daniel Bäckström C till Finansminister Magdalena Andersson S Tullverket och tullstationerna med sin regionala spridning är centrala och grundläggande funktioner i det svenska samhället. Förutom att bevaka gränser, arbeta mot smuggling och ansvara- Inlämnad
- 2017-11-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Nattstängning av tullstationen i Hån
Skriftlig fråga 2017/18:81 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2017/18:81 Nattstängning av tullstationen i Hån av Gunilla Svantorp S till Finansminister Magdalena Andersson S Tullverket har haft planer på att stänga tullstationen i Hån nattetid på grund av kostnadseffektivitet. Flertalet politiker har tillsammans med näringslivet i Värmland upprepade gånger uppvaktat Tullverkets- Inlämnad
- 2017-10-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Effektiv och patientnära vård
Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Effektiv och patientnära vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya styrande principer för hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU22
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Intensifiera arbetet med Nollvisionen mot suicid
Motion 2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2688 av Gunilla Svantorp S Intensifiera arbetet med Nollvisionen mot suicid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett nationellt kvalitetsregister som följer upp vården av suicidala personer och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Yrkeslegitimation för undersköterskor
Motion 2017/18:2228 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2228 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson båda S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Jämlikhet
Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en jämlik politik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hela landet ska leva
Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Hela landet ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av näringslivsutveckling och utbildning för att lösa matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU3 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Yrkeslegitimation för undersköterskor
Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk verksamhet
Motion 2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson båda S Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överse de åtgärder som föreslås för att uppnå en jämställd verksamhet inom förskola- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitetens demokratiska roll
Skriftlig fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2013/14:768 Universitetens demokratiska roll av Gunilla Svantorp S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Högskolorna spelar en viktig roll i samhället, inte minst ur en demokrativinkel. De utgör en plats för nytänkande och kunskapsinhämtning som rustar människor för framtiden. Men högskolorna innebär också debatt,- Inlämnad
- 2014-08-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Begränsning av umgängesspråk
Skriftlig fråga 2013/14:707 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2013/14:707 Begränsning av umgängesspråk av Gunilla Svantorp S till Utbildningsminister Jan Björklund FP 2009 kom en ny språklag, 2009:600, samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724, som ger rättigheter för människor att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråk. Forskning visar att- Inlämnad
- 2014-06-25
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Övergång mellan system inom vuxenutbildning
Interpellation 2013/14:409 av Svantorp, Gunilla (S)
den 3 april Interpellation 2013/14:409 Övergång mellan system inom vuxenutbildning av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP Om man ser att något som redan är beslutat håller på att försämra läget för enskilda medborgare så är det vår skyldighet att försöka undvika detta. Riksdagen har beslutat om- Inlämnad
- 2014-04-03
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Ökat inflytande över val av hjälpmedel
Skriftlig fråga 2013/14:606 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2013/14:606 Ökat inflytande över val av hjälpmedel av Gunilla Svantorp S till Socialminister Göran Hägglund KD Regeringen har lagt en proposition om att det i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen införs en skyldighet för landsting och kommuner att ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel när det- Inlämnad
- 2014-05-08
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314S37016 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare- Inlämnad
- 2014-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314S37015 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor mm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan
Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag