Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Upphandling av busstrafik
Motion 2015/16:1407 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1407 av Paula Holmqvist m.fl. S Upphandling av busstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MBL utvidgas så att arbetstagarorganisationer ges möjlighet till förhandlingar med den upphandlande myndigheten när arbetstagarorganisationen- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
A-kassa anpassad för kvinnor och män
Motion 2015/16:1405 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1405 av Jennie Nilsson m.fl. S A-kassa anpassad för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om se över a-kassan så att den blir en bra arbetslöshetsförsäkring för både kvinnor och män utifrån kvinnors och mäns olika arbetsvillkor- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagshälsovård
Motion 2015/16:641 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:641 av Krister Örnfjäder m.fl. S Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra företagshälsovården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi kan idag se både genom den forskning samt de undersökningar- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare
Motion 2015/16:617 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:617 av Krister Örnfjäder m.fl. S Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politik för jobb och tillväxt i Värmland
Motion 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. S Politik för jobb och tillväxt i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en aktiv politik för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU10 2015/16:NU15 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
Förbättrad integration för asylsökande
Motion 2015/16:601 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:601 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Förbättrad integration för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra flyktingmottagandet så att alla kommuner har ett ansvar för att ta emot flyktingar och en möjlighet att bedriva ett bra- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Miljö- och klimatomställning i ett värmländskt perspektiv
Motion 2015/16:820 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:820 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Miljö- och klimatomställning i ett värmländskt perspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta möjligheten till fortsatt stimulans av grön omställning som skapar arbete och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och landsting
Motion 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. S Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunalt och landstingskommunalt förtroendevaldas möjligheter att vara föräldralediga och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En driftssäker och snabb järnväg
Motion 2015/16:335 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:335 av Mikael Dahlqvist m.fl. S En driftssäker och snabb järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbare och mer driftssäker järnvägsförbindelse på sträckan OsloKarlstadÖrebroStockholm- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag