Gunnar Axén (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Teleingenjör/PR-konsult
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-03-08 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-03-07
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-26 – 2014-09-29