Gunnar Hökmark (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Titel
- civilekonom
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1982-10-03 – 2004-07-19
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2019-07-02
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2003-01-23 – 2004-06-18
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2003-01-22
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1987-10-05
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
- Ledamot
- 1987-10-05 – 1988-10-01
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1987-10-05
Näringsutskottet
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2004-07-19
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-12-31
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1994-10-18
- Suppleant
- 1993-10-06 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1993-10-05
Kulturutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1999-09-23
- Ledamot
- 1996-10-24 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1996-10-23
Finansutskottet
- Ledamot
- 1999-09-23 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1982-10-03 – 1985-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Förste vice ordförande
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Ledamot
- 2002-01-01 – 2002-10-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2004-07-19
- Ledamot
- 1999-09-23 – 2002-09-30
Valberedningen
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-02
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-12-17
EFTA-delegationen
- Suppleant
- 1988-10-17 – 1991-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.
Bostadsort
Stockholm
Utbildning
Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.
Litteratur
Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).
Föräldrar
Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet
Motion 2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att genomföra genomgripande förändringar av de ekonomiska- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Granskningsbetänkande
Betänkande 2003/04:KU20
Konstitutionsutskottet har granskat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten. Statsminister Göran Persson får kritik av KU för att ha drivit frågan om en vald ordförande i Europeiska rådet - trots att riksdagen varit emot detta. Utskottet anser att ärendet om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden tagit orimligt lång tid. Regeringens hantering i frågan om att Sverige skulle lämna in en ansökan till FN:s sjöfartsorganisation IMO får kritik av de borgerliga partierna och Miljöpartiet i riksdagen. KU anser att utrikesminister Laila Freivalds tydligare borde ha informerat EU-nämnden om ett brev om den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken. Regeringen har inte använt sig av sin utnämningsmakt på ett korrekt sätt. Det anser de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Regeringen får ingen konstitutionell kritik för uthyrningen av försvarsmaktens materiel till Storbritannien, eller för vapenexporten till länder som deltagit i Irak-kriget.- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 159, 177 minuter
- Beredning
- 2004-01-20
- Justering
- 2004-05-13
- Debatt
- 2004-05-26
- Beslut
- 2004-05-26
med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt
Motion 2003/04:Sk38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Slöseri med pengar 4 5 Skatter 5 6 Miljöaspekter och analys saknas 6 7 Erfarenheter från London 7 8 Trafikpolitiska- Inlämnad
- 2004-05-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU35
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition
Motion 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition En politik för tillväxt och fler i arbete 1 Sammanfattning Socialdemokraterna missar praktiskt taget alla de mål som ställts upp för politiken. Varken sysselsättnings-arbetslöshets-frånvaro-- Inlämnad
- 2004-05-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik
Motion 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maktdelning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hoten mot- Inlämnad
- 2004-04-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2003/04:118 Digitala TV- sändningar
Motion 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:118 Digitala TV- sändningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:118. Riksdagen beslutar upphäva beslutet om att de analoga marksändningarna skall upphöra den 1 februari 2008 i enlighet med vad som- Inlämnad
- 2004-04-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens uppfyllande av riksdagens mål. Motivering- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget
Motion 2003/04:Sf40 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf40 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Europeiska unionen utvidgas 3- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m.
Motion 2003/04:K20 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K20 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring i 9 kap. 17 sekretesslagen 1980:100 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i 12 kap.- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV
Motion 2003/04:K14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K14 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:66. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om avskaffande av regleringen av reklamsändningars omfattning och frekvens i enlighet- Inlämnad
- 2004-02-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
försvarsberedningen och Nato
Interpellation 2003/04:204 av Hökmark, Gunnar (m)
den 15 december Interpellation 2003/04:204 av Gunnar Hökmark m till statsminister Göran Persson om försvarsberedningen och Nato Det är efter det Europeiska rådets möte i Bryssel uppenbart att verkligheten har sprungit om den doktrin som den svenska alliansfriheten har byggt på. Den diskussion som i Bryssel präglade- Inlämnad
- 2003-12-15
- Besvarare
- Göran Persson (S)
Frågor om kommunal demokrati
Betänkande 2003/04:KU3
Regeringen fick i uppdrag att utreda frågan om kommunala extraval och komma tillbaka till riksdagen med förslag. Regeringen ska också lämna förslag till riksdagen om en ordning för att besluta om och genomföra ändringar i Sveriges indelning i län och landsting som ger riksdagen avgörandet. Förslag ska lämnas senast den 1 september 2004. Indelningsfrågan var aktuell i riksdagen även våren 2001 (se 2000/01:BoU13 ).- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 61, 1 minuter
- Beredning
- 2003-09-18
- Justering
- 2003-10-30
- Debatt
- 2003-11-12
- Beslut
- 2003-11-13
med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid
Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa- Inlämnad
- 2003-10-17
- Förslag
- 43
- Utskottsberedning
- 2003/04:KUU1
- Riksdagsbeslut
- (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,
Ett företagsklimat i världsklass
Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Frihetsklimat för tillväxt
Motion 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. m Frihetsklimat för tillväxt 1 Frihetsklimat för tillväxt: Sammanfattning 1.1 En politik för frihet och trygghet Moderaternas ekonomiska politik sätter friheten och tryggheten i centrum genom att en högre tillväxt säkrar välfärden. Tillväxt skapar utrymme för- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2003/04:FiU1 2003/04:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Motion 2003/04:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö259 av Ola Sundell m.fl. m Försvar samt beredskap mot sårbarhet 1 Sammanfattning Effekterna av de besparingar som Försvarsmakten successivt har tvingats till inom förbandsverksamheten är mycket kraftiga samtidigt som man inte förmår nå upp till beslutade förnyelseambitioner. Budgetpropositionen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU1 2003/04:FöU6 2003/04:FöU8 2004/05:FöU5 2005/06:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,
En förnyad syn på rättsväsendet
Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SoU1 2003/04:UbU9 2005/06:KU23
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
Utbildning för varje elev
Motion 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. m Utbildning för varje elev 1 Sammanfattning Syftet med moderat skolpolitik är att skapa förutsättningar för att varje individ, oavsett var han eller hon bor, oavsett bakgrund eller kön och oavsett vilken skola han eller hon väljer skall kunna lägga en högkvalitativ- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU11 2003/04:UbU12 2003/04:UbU13 2003/04:UbU3 2003/04:UbU6 2003/04:UbU7 2003/04:UbU9 2004/05:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
Mänskliga rättigheter i arabvärlden
Motion 2003/04:U325 av Gunnar Hökmark (m)
Motion till riksdagen 2003/04:U325 av Gunnar Hökmark m Mänskliga rättigheter i arabvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bistånd- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU10 2003/04:UU2 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag