Gustav Fridolin (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Folkhögskollärare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-01-22 – 2019-09-30
- Ledig
- 2014-10-03 – 2019-01-21
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-10-02
- Ledig
- 2012-07-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2012-06-30
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2011-05-21 – 2019-05-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2019-06-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-01-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-01-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-01-30 – 2006-10-02
Civilutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-19
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-19
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-11-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 2003-01-22 – 2004-10-19
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-06-24 – 2019-09-30
- Ledamot
- 2019-01-23 – 2019-02-07
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2012-06-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-06-15
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-10-14
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2011-09-26
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-06 och 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 02-06, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03, EU-nämnden 10-11 och 19- samt utbildningsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 02-04, finansutskottet 02-03, EU-nämnden 02-06 och 11-12, lagutskottet 03-04, socialförsäkringsutskottet 04-06, civilutskottet 10-11, näringsutskottet 10-11 och utrikesutskottet 10-11. Ledamot krigsdelegationen 11-14. Suppleant riksdagens valberedning 10-11. Statsråd (utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 141003-190121.
Föräldrar
Brandmannen Hans Jönsson och företagaren Carina Fridolin.
Utbildning
Fil.kand., mellanösternkunskap, Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet 09. Folkhögskollärarexamen, Linköpings universitet 09.
Anställningar
Reporter, Kalla fakta TV4, 06-08. Folkhögskollärare, Svenska Missionförbundets skolor 07-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Högskolan Gotlands styrelse 10-15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom 99-03, partistyrelseledamot 04-06 och 10-. Styrelseledamot, Miljöjournalisternas Förening 08-09. Medlem, Sveriges Författarförbund 08-. Språkrör, Miljöpartiet de gröna 11-19.
Litteratur
Från Vittsjö till världen - Om global apartheid och alla oss som vill någon annanstans (06), Blåsta! - Nedskärningsåren som formade en generation (09), Kanal! - Lärobok för gymnasiet i Medier, Samhälle och Kommunikation (11, tillsammans med Daniel Hemberg), Maskiner och Människor - En skrift om arbete och framtidstro (11, tillsammans med Ulf Bodach Söderström), Morfar skrev inga memoarer (13) och Det är inte du, det är vi (18).