Håkan Bergman (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 10-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-. Ledamot riksdagsstyrelsen 16-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-16.