Håkan Svenneling (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Värmlands län, plats 232
- Titel
- Landsbygdsutvecklare.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2022-11-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-06
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-10-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2024-09-19
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-04-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utrikesutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20, 21 och 22. Suppleant finansutskottet 14–18, försvarsutskottet 14–18 och 20–, näringsutskottet 14–18, skatteutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och miljö- och jordbruksutskottet 23–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–18. Kvittningsperson Vänsterpartiet 14–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska referensgruppen för Betalningsutredningen.