Hampus Hagman (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Statsvetare.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot skatteutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 18-, trafikutskottet 18-, civilutskottet 18-, finansutskottet 19- och EU-nämnden 19-.
Utbildning
LM Engströms gymnasium, Göteborg, slutår 06. Statsvetarexamen, Göteborgs universitet 09.
Anställningar
Politisk sekreterare, Göteborgs kommun 11-16. Stabschef, Göteborgs kommun 17-18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Kronofogdemyndigheten 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Göteborg 18-. Ersättare, stadsdelsnämnden Centrum, Göteborg 11-12. Ersättare, social resursnämnd 12-14. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18.