Hanna Gunnarsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 189
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
- Förste vice gruppledare
- 2020-01-28 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-12-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2021-04-22 – 2021-05-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2020-11-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2020-02-19 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-04-29 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-02-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20, 21 och 22. Suppleant justitieutskottet 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, kulturutskottet 19–22 och 23–, utrikesutskottet 20–, konstitutionsutskottet 21 och skatteutskottet 21–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot ledamotsrådet 22. Ersättare riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Vänsterpartiet 20–22. Kvittningsperson Vänsterpartiet 22–.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Johannes Hedbergskolan, Helsingborg, slutår 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, 09. Enskilda kurser inom religionsvetenskap och teologi, Lunds universitet.
Anställningar
Studentbostadsadministratör, Lunds universitet, 12–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lunds kommun 06–18. Kommunstyrelsen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Teologkåren, Lunds universitet 08–09. Generalsekreterare, Lunds universitets studentkårer 09–10. Ordförande, Humanistiska och teologiska studentkåren, Lunds universitet 10–11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utsläppen av PFAS från Försvarsmaktens verksamhet i Kallinge
Skriftlig fråga 2023/24:866 av Hanna Gunnarsson (V)
Fråga 2023/24:866 Utsläppen av PFAS från Försvarsmaktens verksamhet i Kallinge av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Pål Jonson M Under många år förgiftades de boende i Kallinge i Blekinge av extremt höga halter av PFAS i dricksvattnet. Förgiftningen har lett till lidande och sjukdomar hos många av de boende. Utsläppen- Inlämnad
- 2024-05-06
- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)
Bättre villkor för reservofficerare
Skriftlig fråga 2022/23:485 av Hanna Gunnarsson (V)
Fråga 2022/23:485 Bättre villkor för reservofficerare av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Pål Jonson M En betydande andel av Försvarsmaktens personal är reservofficerare, det vill säga att de har sin huvudsakliga anställning hos civila arbetsgivare. För en fungerande personalförsörjning är systemet med reservofficerare- Inlämnad
- 2023-03-23
- Svarsdatum
- 2023-04-05
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)
Utredningen om beredskapspolisen
Skriftlig fråga 2022/23:308 av Hanna Gunnarsson (V)
Fråga 2022/23:308 Utredningen om beredskapspolisen av Hanna Gunnarsson V till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den 4 maj 2022 röstade riksdagen ja till att utreda återinförandet av en beredskapspolis i Sverige och riktade därmed ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen. Flera partier hade då skrivit motioner- Inlämnad
- 2023-02-03
- Svarsdatum
- 2023-02-15
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Försvarsmaktens ansvar för sina miljöskulder
Interpellation 2020/21:504 av Ilona Szatmari Waldau (V)
Interpellation 2020/21:504 Försvarsmaktens ansvar för sina miljöskulder av Ilona Szatmari Waldau V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Strax norr om Uppsala tätort, vid Ärna, har Försvarsmakten under lång tid bedrivit militär flygverksamhet, främst genom Upplands flygflottilj F 16. I sin verksamhet har Försvarsmakten- Inlämnad
- 2021-02-24
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
En ny generaldirektör för Försvarsmakten
Skriftlig fråga 2020/21:1954 av Hanna Gunnarsson (V)
Fråga 2020/21:1954 En ny generaldirektör för Försvarsmakten av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Uppdraget som generaldirektör för Försvarsmakten inrättades 2005 för att stärka den ekonomiska styrningen. Det är ett viktigt uppdrag, då Försvarsmakten har en mycket stor och komplex ekonomi, med- Inlämnad
- 2021-02-24
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Utflyttning av mönstring
Skriftlig fråga 2019/20:540 av Hanna Gunnarsson (V)
Fråga 2019/20:540 Utflyttning av mönstring av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 14 november lämnade Totalförsvarets rekryteringsmyndighet sitt underlag till regeringen för den försvarspolitiska propositionen för perioden 20212025. Underlaget är en bedömning av Försvarsberedningens förslag- Inlämnad
- 2019-12-04
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Medinflytande för totalförsvarspliktiga
Interpellation 2019/20:150 av Hanna Gunnarsson (V)
Interpellation 2019/20:150 Medinflytande för totalförsvarspliktiga av Hanna Gunnarsson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att återigen använda lagen om totalförsvarsplikt som verktyg för personalförsörjning i Försvarsmakten. Till följd av detta beslutade man också i december- Inlämnad
- 2019-11-18
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)