Hanna Gunnarsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 189
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
- Förste vice gruppledare
- 2020-01-28 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-12-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2021-04-22 – 2021-05-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2020-11-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2020-02-19 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-04-29 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-02-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20, 21 och 22. Suppleant justitieutskottet 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, kulturutskottet 19–22 och 23–, utrikesutskottet 20–, konstitutionsutskottet 21 och skatteutskottet 21–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot ledamotsrådet 22. Ersättare riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Vänsterpartiet 20–22. Kvittningsperson Vänsterpartiet 22–.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Johannes Hedbergskolan, Helsingborg, slutår 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, 09. Enskilda kurser inom religionsvetenskap och teologi, Lunds universitet.
Anställningar
Studentbostadsadministratör, Lunds universitet, 12–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lunds kommun 06–18. Kommunstyrelsen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Teologkåren, Lunds universitet 08–09. Generalsekreterare, Lunds universitets studentkårer 09–10. Ordförande, Humanistiska och teologiska studentkåren, Lunds universitet 10–11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Motion 2020/21:4108 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4108 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av- Inlämnad
- 2021-09-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Motion 2020/21:4094 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4094 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen- Inlämnad
- 2021-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU52
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Infrastrukturminister- Datum
- 2021-06-10
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Civilminister Lena Micko S Inrikesminister Mikael Damberg S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-06-03
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Försvarsminister Peter Hultqvist S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-05-20
med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Motion 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag om höjd åldersgräns vid framförande av vattenskoter till- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett generellt förbud mot utfodring av vilt med möjlighet till undantag- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en bredare konsekvensanalys- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4.1 Våra klimatmål måste vara styrande- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 18 avslag, 3 bifall,
Idrott, friluftsliv och spel
Betänkande 2020/21:KrU2
Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.
Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.
- Behandlade dokument
- 52
- Förslagspunkter
- 21
- Reservationer
- 24
- Anföranden och repliker
- 13, 81 minuter
- Justering
- 2021-04-22
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-05-05
Samhällets krisberedskap
Betänkande 2020/21:FöU7
Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om samhällets krisberedskap. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.
Förslagen handlar i huvudsak om skydd mot olyckor och samhällets fredstida krisberedskap.
- Behandlade dokument
- 64
- Förslagspunkter
- 21
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 23, 95 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-04-29
med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition
Motion 2020/21:4019 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4019 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Coronapandemin har inneburit en drastisk och omvälvande förändring av tillvaron för de allra flesta människor. Hur länge coronaviruset kommer att fortsätta att utgöra- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel 4Svensk- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-04-22
Hanteringen av använt kärnbränsle
Betänkande 2020/21:FöU10
Förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle måste tryggas på kort och lång sikt. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder.
Det börjar bli ont om lagringsplats för använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftsreaktorer. Använt kärnbränsle är farligt och måste hanteras säkert för nuvarande och kommande generationer. I dag saknas en tidsplan för att lösa detta, trots att en beredningsprocess pågått i många år.
Förslaget om ett tillkännagivande var ett så kallat utskottsinitiativ. Försvarsutskottet föreslog på eget initiativ ett riksdagsbeslut. Förslaget kom inte från en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter som det brukar göra.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 50, 152 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-20
- Debatt
- 2021-04-21
- Beslut
- 2021-04-22
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Inrikesminister- Datum
- 2021-04-08
med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Motion 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på regelverk och lagstiftning för reduktionsplikt- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Motion 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör göras tillämplig för leverantörer- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag