Hanna Gunnarsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 189
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
- Förste vice gruppledare
- 2020-01-28 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-12-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2021-04-22 – 2021-05-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2020-11-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2020-02-19 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-04-29 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-02-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20, 21 och 22. Suppleant justitieutskottet 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, kulturutskottet 19–22 och 23–, utrikesutskottet 20–, konstitutionsutskottet 21 och skatteutskottet 21–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot ledamotsrådet 22. Ersättare riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Vänsterpartiet 20–22. Kvittningsperson Vänsterpartiet 22–.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Johannes Hedbergskolan, Helsingborg, slutår 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, 09. Enskilda kurser inom religionsvetenskap och teologi, Lunds universitet.
Anställningar
Studentbostadsadministratör, Lunds universitet, 12–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lunds kommun 06–18. Kommunstyrelsen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Teologkåren, Lunds universitet 08–09. Generalsekreterare, Lunds universitets studentkårer 09–10. Ordförande, Humanistiska och teologiska studentkåren, Lunds universitet 10–11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2018/19:3099 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:3099 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera utvecklingen i- Inlämnad
- 2019-05-08
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
Motion 2018/19:3054 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:3054 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur nationellt framtagna bristanalyser och prioriteringar- Inlämnad
- 2019-04-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Motion 2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Brexit 5 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 6 EU:s fleråriga- Inlämnad
- 2019-03-29
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
Motion 2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa en paus i införandet av det nya signalsystemet ERTMS och tillkännager- Inlämnad
- 2019-01-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Försvarsmakten, klimat och miljö
Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Försvarsmakten, klimat och miljö 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Försvarets roll i omställningen 4 Internt miljö- och klimatarbete 4.1 En självständig kontrollfunktion 4.2 Begränsa undantaget för miljökonsekvensbeskrivningar- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU9 2018/19:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Demokratins krympande utrymme
Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. V Demokratins krympande utrymme 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3.1 Civilsamhällets roll 3.2 Rätten att organisera sig 3.3 Det krympande utrymmet för civilsamhällesorganisationer 3.4 Begränsad finansiering- Inlämnad
- 2018-11-23
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU9 2018/19:KU27 2018/19:NU13 2018/19:UU10 2018/19:UU8 2019/20:UU1 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2019/20:UU6 2020/21:UU2 2020/21:UU7
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 23 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Biologisk mångfald
Motion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. V Biologisk mångfald 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Naturen grunden för vår välfärd 4Levande skogar 4.1Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och nationella miljökvalitetsmål- Inlämnad
- 2018-11-22
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU5 2018/19:MJU17 2018/19:MJU3 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:NU4 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Undersökningskommission för Dawit Isaak
Motion 2018/19:667 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:667 av Håkan Svenneling m.fl. V Undersökningskommission för Dawit Isaak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en undersökningskommission med uppdrag att sammanställa de olika insatser som gjorts för Dawit Isaak- Inlämnad
- 2018-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten
Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att återkomma med en redovisning av resurstilldelningen- Inlämnad
- 2018-11-16
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt
Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att tillgodose att alla svenska medarbetare som deltar i internationella insatser- Inlämnad
- 2018-11-16
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU8 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i- Inlämnad
- 2018-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbud mot brytning av alunskiffer
Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. V Förbud mot brytning av alunskiffer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2018-10-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skrivelse 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn
Motion 2018/19:49 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:49 av Hanna Gunnarsson m.fl. V med anledning av skrivelse 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör avvakta med köpet av ett medelräckviddigt luftvärn till dess att en ordentlig- Inlämnad
- 2018-10-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029
Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till- Inlämnad
- 2018-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag