Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri
Interpellation 2013/14:520 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:520 Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M Förutsättningarna för den digitala industrin har under det senaste åren varit ett hett ämne i Norrbotten, och regionalt har näringsliv och politik samlat sig för att med- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fördröjning av skatteförändringar
Interpellation 2013/14:513 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:513 Fördröjning av skatteförändringar av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M I budgetpropositionen hösten 2013 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år. Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs också att- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Den digitala industrin
Interpellation 2013/14:338 av Bergstedt, Hannah (S)
den 7 mars Interpellation 2013/14:338 Den digitala industrin av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Den digitala industrin är på kraftig framväxt, och ett intensivt arbete pågår för att de stora investeringarna inom denna bransch ska hamna i Sverige. Facebooks uppmärksammade etablering i Luleå- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
De regionala skyddsombudens arbete
Interpellation 2013/14:427 av Raimo Pärssinen (S)
Interpellation 2013/14:427 De regionala skyddsombudens arbete av Raimo Pärssinen S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M De regionala skyddsombuden RSO från LO:s medlemsförbund lämnar årligen in en slutredovisning av sin verksamhet till Arbetsmiljöverket. Nu har resultatet för 2013 presenterats. Berörda var- Inlämnad
- 2014-04-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Skattefusk och illojal skattekonkurrens
Interpellation 2013/14:330 av Bergstedt, Hannah (S)
den 6 mars Interpellation 2013/14:330 Skattefusk och illojal skattekonkurrens av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skattefusk och ekonomisk brottslighet slår ut seriösa företag och hotar därmed jobben. Under två valperioder har vi socialdemokrater lyft frågan om skattefusk och ekonomisk brottslighet- Inlämnad
- 2014-03-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott
Interpellation 2013/14:304 av Bergstedt, Hannah (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:304 Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott av Hannah Bergstedt S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under den senaste tiden har debattens vågor gått heta kring sexuella övergrepp och våldtäkter av kvinnor. Mörkertalet av dem som aldrig anmäler är- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Avdrag för privatundervisning och läxhjälp
Interpellation 2013/14:6 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 september Interpellation 2013/14:6 Avdrag för privatundervisning och läxhjälp av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skollagen säger att alla har rätt till en likvärdig utbildning. I dag växer kunskapsklyftan i den svenska skolan. Kraven har ökat men inte medlen för att klara att alla elever- Inlämnad
- 2013-09-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Riskerna för en ny fastighetsbubbla
Interpellation 2010/11:219 av Bergstedt, Hannah (S)
den 18 februari Interpellation 2010/11:219 Riskerna för en ny fastighetsbubbla av Hannah Bergstedt S till statsrådet Stefan Attefall KD Den kris på fastighetsmarknaden som vi genomgick under 90-talet berörde kommersiella lokaler. När oron nu stiger för en ny fastighetsbubbla gäller det i stället ägare av villor- Inlämnad
- 2011-02-18
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Barnfattigdom
Interpellation 2010/11:190 av Persson, Peter (S)
den 7 februari Interpellation 2010/11:190 Barnfattigdom av Peter Persson S till statsrådet Maria Larsson KD Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem. Avser- Inlämnad
- 2011-02-07
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet
Interpellation 2010/11:172 av Moberg, Carina (S)
den 1 februari Interpellation 2010/11:172 Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet av Carina Moberg S till statsrådet Maria Larsson KD Under föregående mandatperiod startade regeringen ett arbete för att forma en strategi mot hemlöshet. Statsrådet gjorde då ett stort nummer av dessa krafttagDetta arbete är nu avslutat- Inlämnad
- 2011-02-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)