Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri
Interpellation 2013/14:520 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:520 Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M Förutsättningarna för den digitala industrin har under det senaste åren varit ett hett ämne i Norrbotten, och regionalt har näringsliv och politik samlat sig för att med- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fördröjning av skatteförändringar
Interpellation 2013/14:513 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:513 Fördröjning av skatteförändringar av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M I budgetpropositionen hösten 2013 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år. Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs också att- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Den digitala industrin
Interpellation 2013/14:338 av Bergstedt, Hannah (S)
den 7 mars Interpellation 2013/14:338 Den digitala industrin av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Den digitala industrin är på kraftig framväxt, och ett intensivt arbete pågår för att de stora investeringarna inom denna bransch ska hamna i Sverige. Facebooks uppmärksammade etablering i Luleå- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
De regionala skyddsombudens arbete
Interpellation 2013/14:427 av Raimo Pärssinen (S)
Interpellation 2013/14:427 De regionala skyddsombudens arbete av Raimo Pärssinen S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M De regionala skyddsombuden RSO från LO:s medlemsförbund lämnar årligen in en slutredovisning av sin verksamhet till Arbetsmiljöverket. Nu har resultatet för 2013 presenterats. Berörda var- Inlämnad
- 2014-04-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Skattefusk och illojal skattekonkurrens
Interpellation 2013/14:330 av Bergstedt, Hannah (S)
den 6 mars Interpellation 2013/14:330 Skattefusk och illojal skattekonkurrens av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skattefusk och ekonomisk brottslighet slår ut seriösa företag och hotar därmed jobben. Under två valperioder har vi socialdemokrater lyft frågan om skattefusk och ekonomisk brottslighet- Inlämnad
- 2014-03-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott
Interpellation 2013/14:304 av Bergstedt, Hannah (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:304 Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott av Hannah Bergstedt S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under den senaste tiden har debattens vågor gått heta kring sexuella övergrepp och våldtäkter av kvinnor. Mörkertalet av dem som aldrig anmäler är- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Avdrag för privatundervisning och läxhjälp
Interpellation 2013/14:6 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 september Interpellation 2013/14:6 Avdrag för privatundervisning och läxhjälp av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skollagen säger att alla har rätt till en likvärdig utbildning. I dag växer kunskapsklyftan i den svenska skolan. Kraven har ökat men inte medlen för att klara att alla elever- Inlämnad
- 2013-09-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)