Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad
Skriftlig fråga 2010/11:679 av Bergstedt, Hannah (S)
den 9 september Fråga 2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad av Hannah Bergstedt S till närings- och energiminister Maud Olofsson C I Markbygden i Piteå kommun arbetas med uppbyggnaden av en av norra Europas största vindkraftsparker och berör med sin omfattning ett ca 450 kvadratkilometer- Inlämnad
- 2011-09-09
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Konsekvenser av förändringar i strandskyddet
Skriftlig fråga 2010/11:596 av Bergstedt, Hannah (S)
den 20 juni Fråga 2010/11:596 Konsekvenser av förändringar i strandskyddet av Hannah Bergstedt S till miljöminister Andreas Carlgren C Strandnära bebyggelse är en fråga som kan betraktas på olika sätt särskilt beroende på vilken del av landet man bor i. Strandskyddet ska hanteras med varsamhet tillgången till vatten,- Inlämnad
- 2011-06-20
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Samarbetsstrategin med Uganda
Skriftlig fråga 2010/11:595 av Bergstedt, Hannah (S)
den 20 juni Fråga 2010/11:595 Samarbetsstrategin med Uganda av Hannah Bergstedt S till utrikesminister Carl Bildt M Nyligen har diskussionen i Uganda om att införa en av världens hårdaste lagstiftningar mot homosexualitet åter varit på agendan. Lagförslaget som bland annat innehåller dödsstraff i straffskalan, krav- Inlämnad
- 2011-06-20
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Riskerna för en ny fastighetsbubbla
Interpellation 2010/11:219 av Bergstedt, Hannah (S)
den 18 februari Interpellation 2010/11:219 Riskerna för en ny fastighetsbubbla av Hannah Bergstedt S till statsrådet Stefan Attefall KD Den kris på fastighetsmarknaden som vi genomgick under 90-talet berörde kommersiella lokaler. När oron nu stiger för en ny fastighetsbubbla gäller det i stället ägare av villor- Inlämnad
- 2011-02-18
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Barnfattigdom
Interpellation 2010/11:190 av Persson, Peter (S)
den 7 februari Interpellation 2010/11:190 Barnfattigdom av Peter Persson S till statsrådet Maria Larsson KD Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem. Avser- Inlämnad
- 2011-02-07
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet
Interpellation 2010/11:172 av Moberg, Carina (S)
den 1 februari Interpellation 2010/11:172 Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet av Carina Moberg S till statsrådet Maria Larsson KD Under föregående mandatperiod startade regeringen ett arbete för att forma en strategi mot hemlöshet. Statsrådet gjorde då ett stort nummer av dessa krafttagDetta arbete är nu avslutat- Inlämnad
- 2011-02-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Ungdomsarbetslöshet
Skriftlig fråga 2010/11:256 av Bergstedt, Hannah (S)
den 26 januari Fråga 2010/11:256 Ungdomsarbetslöshet av Hannah Bergstedt S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Trots att ekonomin går bättre och nya arbetstillfällen kommer, är ungdomsarbetslösheten fortfarande mycket hög. Långtidsarbetslösheten har dubblerats under den gångna mandatperioden. Det är- Inlämnad
- 2011-01-26
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)