Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bostadsbyggande i Pajala kommun
Interpellation 2011/12:312 av Bergstedt, Hannah (S)
den 30 mars Interpellation 2011/12:312 Bostadsbyggande i Pajala kommun av Hannah Bergstedt S till statsrådet Stefan Attefall KD Pajala i norra Norrbotten är en kommun som har växtvärk. Etableringen av gruvindustri skapar tillväxt, och för att kunna ta till vara de möjligheter som kommunen står inför krävs en rad- Inlämnad
- 2012-03-30
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet
Skriftlig fråga 2011/12:411 av Bergstedt, Hannah (S)
den 23 februari Fråga 2011/12:411 Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet av Hannah Bergstedt S till socialminister Göran Hägglund KD Regeringen har under året aviserat en proposition om ny könstillhörighetslag i april 2012. Det har framstått med all tydlighet att det rått delade meningar mellan regeringspartierna- Inlämnad
- 2012-02-23
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Barn som berörs av vräkning
Interpellation 2011/12:83 av Palm, Veronica (S)
den 1 november Interpellation 2011/12:83 Barn som berörs av vräkning av Veronica Palm S till statsrådet Maria Larsson KD I februari 2007 presenterade regeringen en strategi mot hemlösheten. Ett av målen var att inget barn skulle vräkas. Det är ett bra mål, som jag vill ge regeringen beröm för. Men verkligheten- Inlämnad
- 2011-11-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Demokratins utveckling i Filippinerna
Skriftlig fråga 2007/08:416 av Bergstedt, Hannah (s)
den 5 december Fråga 2007/08:416 Demokratins utveckling i Filippinerna av Hannah Bergstedt s till utrikesminister Carl Bildt m Min tidigare fråga om händelseutvecklingen i Filippinerna och det svar som utrikesministern gav mig föranleder mig att ställa ytterligare frågor. Precis som utrikesministern tar upp i sitt- Inlämnad
- 2007-12-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Svenskar fast i Gaza
Skriftlig fråga 2007/08:329 av Bergstedt, Hannah (s)
den 22 november Fråga 2007/08:329 Svenskar fast i Gaza av Hannah Bergstedt s till utrikesminister Carl Bildt m Sedan fem månader tillbaka, när Israel beslutade att stänga gränserna för in- och utresor, sitter svenskar fast i Gaza. Bland dem finns en mamma från Piteå som har permanent uppehållstillstånd i Sverige- Inlämnad
- 2007-11-22
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Demokratin i Filippinerna
Skriftlig fråga 2007/08:297 av Bergstedt, Hannah (s)
den 16 november Fråga 2007/08:297 Demokratin i Filippinerna av Hannah Bergstedt s till utrikesminister Carl Bildt m Under veckan exploderade en bomb utanför representanthuset i Quezon City i Filipinerna. Bomben dödade tre människor och flera skadades. Det hotfulla läget i landet har under hösten förvärrats och- Inlämnad
- 2007-11-16
- Besvarare
- Carl Bildt (M)