Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bostadsbyggande i Pajala kommun
Interpellation 2011/12:312 av Bergstedt, Hannah (S)
den 30 mars Interpellation 2011/12:312 Bostadsbyggande i Pajala kommun av Hannah Bergstedt S till statsrådet Stefan Attefall KD Pajala i norra Norrbotten är en kommun som har växtvärk. Etableringen av gruvindustri skapar tillväxt, och för att kunna ta till vara de möjligheter som kommunen står inför krävs en rad- Inlämnad
- 2012-03-30
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Familjerätt
Betänkande 2011/12:CU16
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp frågor om familjerätt. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsfrågor samt registrering av testamenten.
- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 30
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 28, 90 minuter
- Justering
- 2012-03-13
- Debatt
- 2012-03-21
- Beslut
- 2012-03-28
Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet
Skriftlig fråga 2011/12:411 av Bergstedt, Hannah (S)
den 23 februari Fråga 2011/12:411 Den kommande propositionen om ändrad könstillhörighet av Hannah Bergstedt S till socialminister Göran Hägglund KD Regeringen har under året aviserat en proposition om ny könstillhörighetslag i april 2012. Det har framstått med all tydlighet att det rått delade meningar mellan regeringspartierna- Inlämnad
- 2012-02-23
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård
Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk- Inlämnad
- 2012-01-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Barn som berörs av vräkning
Interpellation 2011/12:83 av Palm, Veronica (S)
den 1 november Interpellation 2011/12:83 Barn som berörs av vräkning av Veronica Palm S till statsrådet Maria Larsson KD I februari 2007 presenterade regeringen en strategi mot hemlösheten. Ett av målen var att inget barn skulle vräkas. Det är ett bra mål, som jag vill ge regeringen beröm för. Men verkligheten- Inlämnad
- 2011-11-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES
Motion 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller något- Inlämnad
- 2011-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer S36039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:SoU1 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hbt och världen
Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Dawit Isaak
Motion 2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Dawit Isaak S21142 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år. Motivering Över- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En särskild barnkommissionär i EU
Motion 2011/12:U299 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U299 av Monica Green m.fl. S En särskild barnkommissionär i EU S21097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att en särskild barnkommissionär inrättas i EU. Motivering Barn far illa i många- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkänande av Palestina
Motion 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. S Erkänande av Palestina S21082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Palestina som en självständig stat och stötta Palestinas ansökan om fullvärdigt medlemskap i FN. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ockupationen av Västsahara
Motion 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. S Ockupationen av Västsahara S21091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Infrastrukturen i Norrbotten
Motion 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Infrastrukturen i Norrbotten S10081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut infrastrukturen i Norrbottens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnomsorg och arbetslinjen
Motion 2011/12:Ub444 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub444 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt S Barnomsorg och arbetslinjen S19203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid efter behov. Motivering Det råder- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokrati och politik i skolan
Motion 2011/12:Ub336 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub336 av Hannah Bergstedt m.fl. S Demokrati och politik i skolan S19212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ha tydliga riktlinjer som ger möjlighet för demokrati och politik att vara en självklarhet- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S21103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Föräldrars möjlighet till delaktighet i skolan
Motion 2011/12:Sf320 av Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf320 av Hannah Bergstedt S Föräldrars möjlighet till delaktighet i skolan S21139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att göra det möjligt för alla föräldrar att vara delaktiga i skolan. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagares möjlighet till graviditetspenning
Motion 2011/12:Sf319 av Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf319 av Hannah Bergstedt S Företagares möjlighet till graviditetspenning S21135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att anpassa lagstiftningen så att den motsvarar syftet att skydda fostret,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trygghetssystem för studenter
Motion 2011/12:Sf318 av Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf318 av Hannah Bergstedt S Trygghetssystem för studenter S21140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att anpassa trygghetssystemen efter dagens studenters behov. Motivering Vilka som studerar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag