Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Idrotten och de mänskliga rättigheterna
Motion 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Idrotten och de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrott och hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolan
Motion 2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. S Skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att stärka skolors skyldighet att agera vid missförhållanden i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En värdig ålderdom
Motion 2015/16:1507 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1507 av Hans Ekström m.fl. S En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter och- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flyktingskap och hbt
Motion 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. S Flyktingskap och hbt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens flyktingdefinition- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Tvångssterilisering
Motion 2015/16:1392 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1392 av Börje Vestlund m.fl. S Tvångssterilisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ursäkt och möjlighet till skadestånd för dem som blivit utsatta för tvångssterilisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en lång- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontanthantering
Motion 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hiv och informationsplikten
Motion 2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hiv och informationsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa spridningen av hiv och avskaffa informationsplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Effektivare narkotikaklassning
Motion 2015/16:474 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:474 av Linus Sköld m.fl. S Effektivare narkotikaklassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur nya preparat med narkotiska effekter kan narkotikaklassas på ett effektivare sätt för att narkotikaklassningen bättre ska fylla- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skrotbilar
Motion 2015/16:475 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:475 av Linus Sköld m.fl. S Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar skrotbilar är ett återkommande- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbare insatser mot nya droger
Motion 2015/16:450 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:450 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt båda S Snabbare insatser mot nya droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett lagförslag kring familjeklassning av narkotiska preparat och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag