Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
IMF, Världsbanken och skatteflykt
Skriftlig fråga 2013/14:275 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:275 IMF, Världsbanken och skatteflykt av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Internationella valutafonden IMF och Världsbanken måste reformeras, både så att de blir mer demokratiska och vad gäller vilka krav som ställs i samband med utlåning och annan verksamhet. Västvärlden- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
FN:s skattekommitté
Skriftlig fråga 2013/14:274 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:274 FN:s skattekommitté av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Sverige bör ge stöd till att FN:s skattekommitté stärks. Det internationella finansiella systemet har på många sätt visat sig oförmöget att åstadkomma väsentliga förändringar som att bekämpa skatteflykt- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Bistånd och ägardirektiv
Skriftlig fråga 2013/14:273 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:273 Bistånd och ägardirektiv av Hannah Bergstedt S till statsrådet Hillevi Engström M En del av det svenska biståndet investeras i företag som har verksamhet i utvecklingsländer. Detta sker bland annat via det statliga riskkapitalbolaget Swedfund, vars uppdrag är att genom investeringar- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.- Inlämnad
- 2013-12-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Avdrag för privatundervisning och läxhjälp
Interpellation 2013/14:6 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 september Interpellation 2013/14:6 Avdrag för privatundervisning och läxhjälp av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skollagen säger att alla har rätt till en likvärdig utbildning. I dag växer kunskapsklyftan i den svenska skolan. Kraven har ökat men inte medlen för att klara att alla elever- Inlämnad
- 2013-09-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ett rättfärdigt Sverige
Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,
Storföretag och beskattning
Motion 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. S Storföretag och beskattning S23002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och nutidsbild 2 Hybridinstrument ett av flera problem 3 Ägarlösa företag ett annat problem 4 Internprissättning ett tredje problem 4 OECD:s rapport 4 Följande- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU17 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. S Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution S23003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Öka resursutnyttjandet på Skatteverket task force mot skattebrott 2 Bankernas kontrolluppgifter 4 Servicekontoren 4 Skatteverkets sekretessproblem 5- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En kvotplikt på biobränsle som leder till utveckling
Motion 2013/14:Fi272 av Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi272 av Hannah Bergstedt S En kvotplikt på biobränsle som leder till utveckling S2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade ambitioner för kvotplikten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Transpersoners livsvillkor
Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S19152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att få retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Malmbanan
Motion 2013/14:T505 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T505 av Hannah Bergstedt m.fl. S Malmbanan S4126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för järnvägssatsningar på Malmbanan och KaunisvaaraSvappavaara. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Norrbotniabanan
Motion 2013/14:T518 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T518 av Ibrahim Baylan m.fl. S Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att starta byggandet av Norrbotniabanan- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kompensation för påtvingade kostnader
Motion 2013/14:N420 av Tomas Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N420 av Tomas Nilsson m.fl. S Kompensation för påtvingade kostnader S18169 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vad som kan göras åt samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S25112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Glesbygdens förutsättningar
Motion 2013/14:T490 av Maria Stenberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T490 av Maria Stenberg m.fl. S Glesbygdens förutsättningar S4114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden. Motivering Post- och telestyrelsen PTS är den myndighet som har tillsynsansvaret- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalitet på fritidshemmen
Motion 2013/14:Ub536 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub536 av Monica Green m.fl. S Kvalitet på fritidshemmen S2129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla kvaliteten på fritidshemmen. Motivering I Sverige har vi byggt upp en bra förskola och fritidshem men- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Barnen i Palestina
Motion 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina S4170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den humanitära situationen för de palestinska barnen. Motivering I det av Israel ockuperade Gaza och på Västbanken lever- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag