Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bankerna och besöksnäringen
Skriftlig fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:726 Bankerna och besöksnäringen av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Peter Norman M Bankerna och då främst de fyra storbankerna visar inte det intresse för näringslivsutveckling och jobbskapande som man kunde önska. De fyra storbankerna har tillgodogjort sig en stor del av bolagsskattesänkningen men tycks- Inlämnad
- 2014-07-11
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Digital valuta
Skriftlig fråga 2013/14:627 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:627 Digital valuta av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M Med framväxten av den digitala världen har också kommit digitala valutor. Den mest kända och omdiskuterade är bitcoin och därefter kanske dess utmanare litecoin. Mångfalden är dock stor. Digitala valutor kan visa sig vara ett inslag- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Drönare
Skriftlig fråga 2013/14:629 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:629 Drönare av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M En drönare är en obemannad luftfarkost, även kallat förarlöst plan eller UAV Unmanned Aerial VehicleDen är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras. Drönare används militärt av USA men- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Småkryp till middag
Skriftlig fråga 2013/14:628 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:628 Småkryp till middag av Hannah Bergstedt S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Bland annat tidskriften Forskning och framsteg har lyft frågan om huruvida insekter av klimatskäl i framtiden kan behöva bli en del av europeisk och svensk husmanskost För den som tycker detta låter äckligt bör påpekas- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Smältande Antarktis
Skriftlig fråga 2013/14:626 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:626 Smältande Antarktis av Hannah Bergstedt S till Miljöminister Lena Ek C Antarktisfördraget skrevs på 1959 i Washington och trädde i kraft den 23 juni 1961. De ursprungliga signatärerna var sju stater med territoriella anspråk: Argentina, Australien, Chile, Frankrike, Nya Zeeland, Norge och Storbritannien.- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor
Skriftlig fråga 2013/14:519 av Bergstedt, Hannah (S)
den 24 mars Fråga 2013/14:519 Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor av Hannah Bergstedt S till utbildningsminister Jan Björklund FP Det är viktigt att ungdomar i allmänhet och förstagångsväljarna i synnerhet får möjligheter att tala med de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Vid varje val uppstår- Inlämnad
- 2014-03-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Högerextremism som symtom på sönderfall
Skriftlig fråga 2013/14:498 av Bergstedt, Hannah (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:498 Högerextremism som symtom på sönderfall av Hannah Bergstedt S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Statsministern har gett följande kommentar till det högerextrema terrordådet i Malmö: Vi har alla ett ansvar för att inte föra in hatet i svensk politik. Vi bör möta extremister med- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Birgitta Ohlsson (FP)
Varannan damernas i bolagsstyrelser
Skriftlig fråga 2013/14:419 av Bergstedt, Hannah (S)
den 13 februari Fråga 2013/14:419 Varannan damernas i bolagsstyrelser av Hannah Bergstedt S till statsrådet Maria Arnholm FP Ordföranden i Svenskt Näringsliv har uttalat sig emot kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Han anser att det saknas kompetenta kvinnor i tillräcklig omfattning för detta. Med den ställning- Inlämnad
- 2014-02-13
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Land-för-land-rapportering
Skriftlig fråga 2013/14:277 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:277 Land-för-land-rapportering av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skatt är viktigt för varje lands möjlighet att utvecklas, och det är därför också ur ett socialdemokratiskt perspektiv en fråga om rättvisa. Skatteinkomster krävs för att kunna utveckla en infrastruktur- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utvecklingsländerna och kapitalflykten
Skriftlig fråga 2013/14:276 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:276 Utvecklingsländerna och kapitalflykten av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Enligt biståndsorganisationen Diakonia menar organisationen Global Financial Integrity att kapitalflykten från fattiga länder till två tredjedelar består av kommersiell verksamhet. Endast- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
IMF, Världsbanken och skatteflykt
Skriftlig fråga 2013/14:275 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:275 IMF, Världsbanken och skatteflykt av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Internationella valutafonden IMF och Världsbanken måste reformeras, både så att de blir mer demokratiska och vad gäller vilka krav som ställs i samband med utlåning och annan verksamhet. Västvärlden- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
FN:s skattekommitté
Skriftlig fråga 2013/14:274 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:274 FN:s skattekommitté av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Sverige bör ge stöd till att FN:s skattekommitté stärks. Det internationella finansiella systemet har på många sätt visat sig oförmöget att åstadkomma väsentliga förändringar som att bekämpa skatteflykt- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Bistånd och ägardirektiv
Skriftlig fråga 2013/14:273 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:273 Bistånd och ägardirektiv av Hannah Bergstedt S till statsrådet Hillevi Engström M En del av det svenska biståndet investeras i företag som har verksamhet i utvecklingsländer. Detta sker bland annat via det statliga riskkapitalbolaget Swedfund, vars uppdrag är att genom investeringar- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Hatbrottsdefinition i polismyndighetens regleringsbrev
Skriftlig fråga 2013/14:26 av Bergstedt, Hannah (S)
den 27 september Fråga 2013/14:26 Hatbrottsdefinition i polismyndighetens regleringsbrev av Hannah Bergstedt S till justitieminister Beatrice Ask M Mot bakgrund av avslöjandena om registrering av romer finns anledning att lyfta borttagna skrivningar från polisens regleringsbrev. 2006 återfanns följande skrivning:- Inlämnad
- 2013-09-27
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Biståndsministerlön ur biståndsbudgeten
Skriftlig fråga 2013/14:20 av Bergstedt, Hannah (S)
den 26 september Fråga 2013/14:20 Biståndsministerlön ur biståndsbudgeten av Hannah Bergstedt S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Enligt uppgift från Ekot i Sveriges Radio har den före detta biståndsministerns lön finansierats med biståndsmedel. Under fyra år, 2009, 2010, 2011 och 2012, betalades biståndsministerns- Inlämnad
- 2013-09-26
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Stödet till svenska medborgare
Skriftlig fråga 2013/14:19 av Bergstedt, Hannah (S)
den 26 september Fråga 2013/14:19 Stödet till svenska medborgare av Hannah Bergstedt S till utrikesminister Carl Bildt M Vi har under senare år haft flera fall av svenska medborgare som antingen kidnappats eller fängslats på olagliga grunder utomlands. Dawit Isaak är den mest kände som fängslats i strid med internationell- Inlämnad
- 2013-09-26
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Skattemärkning och skatteupplagskrav
Skriftlig fråga 2013/14:8 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 september Fråga 2013/14:8 Skattemärkning och skatteupplagskrav av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Den illegala tobakshandeln är ett stort problem. En importör behöver inte betala punktskatten förrän efter 72 dagar varunder vederbörande säljer sitt lager och lämnar bolaget kvar som ett- Inlämnad
- 2013-09-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Arbete mot människohandel och prostitution
Skriftlig fråga 2012/13:716 av Bergstedt, Hannah (S)
den 20 augusti Fråga 2012/13:716 Arbete mot människohandel och prostitution av Hannah Bergstedt S till justitieminister Beatrice Ask M Rikspolisstyrelsen har inspekterat fem polismyndigheters förmåga att arbeta mot brottsområdena människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst. Merparten av sexhandeln- Inlämnad
- 2013-08-20
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
UD:s arbete med homo- och transfobi
Skriftlig fråga 2012/13:679 av Bergstedt, Hannah (S)
den 30 juli Fråga 2012/13:679 UD:s arbete med homo- och transfobi av Hannah Bergstedt S till utrikesminister Carl Bildt M EU:s byrå för fundamentala rättigheter FRA har presenterat den största undersökningen hittills om hatbrott mot och diskriminering av hbtq-personer, där 93 000 personer har svarat. Resultatet- Inlämnad
- 2013-07-30
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Beskattning av barnpension
Skriftlig fråga 2012/13:678 av Bergstedt, Hannah (S)
den 30 juli Fråga 2012/13:678 Beskattning av barnpension av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Riksdagens skrivelse den 15 mars 2006 med bifall till motion 2005/06:Sk216 M avsåg ett tillkännagivande om att regeringen borde se över reglerna för beskattning av barnpension i kombination med ytterligare- Inlämnad
- 2013-07-30
- Besvarare
- Anders Borg (M)