Hannah Bergstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Mediepedagog.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-06-15 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ordinarie
- 2017-08-02 – 2018-04-15
- Ledig
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-01-31
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ersättare
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ersättare
- 2008-10-22 – 2009-01-25
- Ersättare
- 2007-08-20 – 2008-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2007-08-23 – 2008-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2009-01-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-15 – 2021-08-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-02-26 – 2019-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 07-08, 08-09, 10-18 och 19- (ersättare 070820-080331, 081022-090125 och 190226-). Ledamot civilutskottet 10-12 och skatteutskottet 12-18. Suppleant justitieutskottet 07-09, civilutskottet 07-09, miljö- och jordbruksutskottet 07-08, trafikutskottet 08-09, socialförsäkringsutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-18. Extra suppleant utrikesutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Skogs- och markarbetaren Jan Bergstedt och konfektionssäljerskan Lisbeth Andersson.
Utbildning
Gymnasieskola, estetisk linje (konst och formgivning), Strömbacka Piteå 93-96. Mediepedagog, Musikhögskolan Piteå 98-00.
Anställningar
Storkök, Fagerviks kurs- och lägergård. Mässarrangör, Piteå kommun. Hotellstäderska, Piteå Stadshotell. Butiksbiträde, Hemköp. Servitris, kafé. Butiksbiträde, Konsum Svensbyn. Fiskpackare, Fisk i Norr. Handledare, Filmproduktion, Piteå kommun. Vältförare, NCC. Ombudsman, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokraterna i Piteå och Socialdemokraterna Norrbotten. Säljare/marknadsförare, Thomas Riklund AB. Ombudsman, Unga Örnar, Norrbotten.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Piteå kommun 00-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen HBT-Socialdemokrater, Svenbyns S-förening och Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bankerna och besöksnäringen
Skriftlig fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:726 Bankerna och besöksnäringen av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Peter Norman M Bankerna och då främst de fyra storbankerna visar inte det intresse för näringslivsutveckling och jobbskapande som man kunde önska. De fyra storbankerna har tillgodogjort sig en stor del av bolagsskattesänkningen men tycks- Inlämnad
- 2014-07-11
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri
Interpellation 2013/14:520 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:520 Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M Förutsättningarna för den digitala industrin har under det senaste åren varit ett hett ämne i Norrbotten, och regionalt har näringsliv och politik samlat sig för att med- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fördröjning av skatteförändringar
Interpellation 2013/14:513 av Hannah Bergstedt (S)
Interpellation 2013/14:513 Fördröjning av skatteförändringar av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M I budgetpropositionen hösten 2013 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år. Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs också att- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Den digitala industrin
Interpellation 2013/14:338 av Bergstedt, Hannah (S)
den 7 mars Interpellation 2013/14:338 Den digitala industrin av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Den digitala industrin är på kraftig framväxt, och ett intensivt arbete pågår för att de stora investeringarna inom denna bransch ska hamna i Sverige. Facebooks uppmärksammade etablering i Luleå- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Digital valuta
Skriftlig fråga 2013/14:627 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:627 Digital valuta av Hannah Bergstedt S till Finansminister Anders Borg M Med framväxten av den digitala världen har också kommit digitala valutor. Den mest kända och omdiskuterade är bitcoin och därefter kanske dess utmanare litecoin. Mångfalden är dock stor. Digitala valutor kan visa sig vara ett inslag- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Drönare
Skriftlig fråga 2013/14:629 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:629 Drönare av Hannah Bergstedt S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M En drönare är en obemannad luftfarkost, även kallat förarlöst plan eller UAV Unmanned Aerial VehicleDen är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras. Drönare används militärt av USA men- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Småkryp till middag
Skriftlig fråga 2013/14:628 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:628 Småkryp till middag av Hannah Bergstedt S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Bland annat tidskriften Forskning och framsteg har lyft frågan om huruvida insekter av klimatskäl i framtiden kan behöva bli en del av europeisk och svensk husmanskost För den som tycker detta låter äckligt bör påpekas- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Smältande Antarktis
Skriftlig fråga 2013/14:626 av Hannah Bergstedt (S)
Fråga 2013/14:626 Smältande Antarktis av Hannah Bergstedt S till Miljöminister Lena Ek C Antarktisfördraget skrevs på 1959 i Washington och trädde i kraft den 23 juni 1961. De ursprungliga signatärerna var sju stater med territoriella anspråk: Argentina, Australien, Chile, Frankrike, Nya Zeeland, Norge och Storbritannien.- Inlämnad
- 2014-05-19
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014
Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU33
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
De regionala skyddsombudens arbete
Interpellation 2013/14:427 av Raimo Pärssinen (S)
Interpellation 2013/14:427 De regionala skyddsombudens arbete av Raimo Pärssinen S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M De regionala skyddsombuden RSO från LO:s medlemsförbund lämnar årligen in en slutredovisning av sin verksamhet till Arbetsmiljöverket. Nu har resultatet för 2013 presenterats. Berörda var- Inlämnad
- 2014-04-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Skattefusk och illojal skattekonkurrens
Interpellation 2013/14:330 av Bergstedt, Hannah (S)
den 6 mars Interpellation 2013/14:330 Skattefusk och illojal skattekonkurrens av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skattefusk och ekonomisk brottslighet slår ut seriösa företag och hotar därmed jobben. Under två valperioder har vi socialdemokrater lyft frågan om skattefusk och ekonomisk brottslighet- Inlämnad
- 2014-03-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor
Skriftlig fråga 2013/14:519 av Bergstedt, Hannah (S)
den 24 mars Fråga 2013/14:519 Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor av Hannah Bergstedt S till utbildningsminister Jan Björklund FP Det är viktigt att ungdomar i allmänhet och förstagångsväljarna i synnerhet får möjligheter att tala med de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Vid varje val uppstår- Inlämnad
- 2014-03-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Högerextremism som symtom på sönderfall
Skriftlig fråga 2013/14:498 av Bergstedt, Hannah (S)
den 14 mars Fråga 2013/14:498 Högerextremism som symtom på sönderfall av Hannah Bergstedt S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Statsministern har gett följande kommentar till det högerextrema terrordådet i Malmö: Vi har alla ett ansvar för att inte föra in hatet i svensk politik. Vi bör möta extremister med- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Birgitta Ohlsson (FP)
Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott
Interpellation 2013/14:304 av Bergstedt, Hannah (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:304 Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott av Hannah Bergstedt S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under den senaste tiden har debattens vågor gått heta kring sexuella övergrepp och våldtäkter av kvinnor. Mörkertalet av dem som aldrig anmäler är- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Motion 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regioner ska få betydande bestämmanderätt- Inlämnad
- 2014-02-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Varannan damernas i bolagsstyrelser
Skriftlig fråga 2013/14:419 av Bergstedt, Hannah (S)
den 13 februari Fråga 2013/14:419 Varannan damernas i bolagsstyrelser av Hannah Bergstedt S till statsrådet Maria Arnholm FP Ordföranden i Svenskt Näringsliv har uttalat sig emot kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Han anser att det saknas kompetenta kvinnor i tillräcklig omfattning för detta. Med den ställning- Inlämnad
- 2014-02-13
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Land-för-land-rapportering
Skriftlig fråga 2013/14:277 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:277 Land-för-land-rapportering av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Skatt är viktigt för varje lands möjlighet att utvecklas, och det är därför också ur ett socialdemokratiskt perspektiv en fråga om rättvisa. Skatteinkomster krävs för att kunna utveckla en infrastruktur- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utvecklingsländerna och kapitalflykten
Skriftlig fråga 2013/14:276 av Bergstedt, Hannah (S)
den 19 december Fråga 2013/14:276 Utvecklingsländerna och kapitalflykten av Hannah Bergstedt S till finansminister Anders Borg M Enligt biståndsorganisationen Diakonia menar organisationen Global Financial Integrity att kapitalflykten från fattiga länder till två tredjedelar består av kommersiell verksamhet. Endast- Inlämnad
- 2013-12-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)