Hans Eklind (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 270
- Titel
- Församlingsherde.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kristdemokraterna
Förste vice gruppledare
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kristdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-12-06 –
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-09-26 – 2022-10-04
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18–22 och finansutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–22, EU-nämnden 19–, finansutskottet 22, skatteutskottet 22– och socialförsäkringsutskottet 22–. 1:e vice gruppledare Kristdemokraterna 22–. Ledamot Riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.
Föräldrar
Egenföretagarna Hans Åström och Margareta Eklind.
Utbildning
High School, USA, slutår 84. Gymnasieskola, Örebro, slutår 86. Teol. mag.-examen, Stockholm 05.
Anställningar
Telefonist, taxiväxel, Örebro 87–88. Ombudsman KDU och KDS, Örebro län 88–91. Förbundsordförande, KDU 92–96. Pressekreterare, Skattebetalarnas förening 96–97. Projektledare (lobbyist), Svensk Handel 98–99. Informationschef, Skattebetalarnas förening 00–02. Gruppledare, Kristdemokraterna, Nyköping 02–04. Komminister, Längbro församling, Örebro 06–13. Församlingsherde, Längbro församling, Örebro 13–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen. Ledamot, utredningen om strängare regler om utländska månggiften. Ledamot, kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken 19–. Ledamot, insynsrådet, Migrationsverket 19–. Ledamot, kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 91–94. Ledamot, kommunstyrelsen, Nyköping 02–04. Suppleant, turist- och fritidsnämnden, Örebro 88–91. Kommundelsnämndsordförande, Örebro 91–92.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Örebro/Värmland 88–92. 2:e vice förbundsordförande, KDU 91–92 och förbundsordförande 92–96. Styrelseledamot, European Young Christian Democrats 94. 2:e vice ordförande EYCD 95. Distriktsordförande, Kristdemokraterna Sörmlands län 03–04. Ordförande, Svenska kyrkans teologgrupp vid Örebro Teologiska Högskola, 04–05. Vice ordförande, Örebro SK Bandy 05. Ordförande, Örebro SK Bandy, 06–12. Styrelseledamot, Riksdagens idrottsklubb 18–23. Distriktsordförande, Kristdemokraterna, Örebro län 19–. Styrelseledamot Lepramissionen (21–). Styrelseledamot Claphaminstitutet 20–.
Litteratur
Vision för ung generation (93), Medborgarsamhället (95), Irrfärdens slut (95, tillsammans med Berggren, Idergaard och Johansson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utlänningars identitet
Interpellation 2021/22:166 av Hans Eklind (KD)
Interpellation 2021/22:166 Utlänningars identitet av Hans Eklind KD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige har i dag ett allvarligt problem med personer som befinner sig i landet under falsk eller ingen identitet. Gränspolisen konstaterade nyligen att vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen- Inlämnad
- 2021-12-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Brottslighet kopplad till personlig assistans
Interpellation 2020/21:402 av Hans Eklind (KD)
Interpellation 2020/21:402 Brottslighet kopplad till personlig assistans av Hans Eklind KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S De senaste åren har rapporterna om den avskyvärda brottsligheten kopplad till den personliga assistansen varit lika många som nedslående. Där framkommer det hur den organiserade- Inlämnad
- 2021-02-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Migrationsverkets hantering av konvertiter
Interpellation 2019/20:137 av Hans Eklind (KD)
Interpellation 2019/20:137 Migrationsverkets hantering av konvertiter av Hans Eklind KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I tidningen Dagen finns en artikel den 7 november om en ung afghan som åberopar konversion, från muslimsk tro till kristen dito, som asylskäl. I samband med utredningen hos Migrationsverket- Inlämnad
- 2019-11-15
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)