Hans Eklind (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 270
- Titel
- Församlingsherde.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kristdemokraterna
Förste vice gruppledare
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kristdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-12-06 –
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-09-26 – 2022-10-04
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18–22 och finansutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–22, EU-nämnden 19–, finansutskottet 22, skatteutskottet 22– och socialförsäkringsutskottet 22–. 1:e vice gruppledare Kristdemokraterna 22–. Ledamot Riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.
Föräldrar
Egenföretagarna Hans Åström och Margareta Eklind.
Utbildning
High School, USA, slutår 84. Gymnasieskola, Örebro, slutår 86. Teol. mag.-examen, Stockholm 05.
Anställningar
Telefonist, taxiväxel, Örebro 87–88. Ombudsman KDU och KDS, Örebro län 88–91. Förbundsordförande, KDU 92–96. Pressekreterare, Skattebetalarnas förening 96–97. Projektledare (lobbyist), Svensk Handel 98–99. Informationschef, Skattebetalarnas förening 00–02. Gruppledare, Kristdemokraterna, Nyköping 02–04. Komminister, Längbro församling, Örebro 06–13. Församlingsherde, Längbro församling, Örebro 13–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen. Ledamot, utredningen om strängare regler om utländska månggiften. Ledamot, kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken 19–. Ledamot, insynsrådet, Migrationsverket 19–. Ledamot, kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 91–94. Ledamot, kommunstyrelsen, Nyköping 02–04. Suppleant, turist- och fritidsnämnden, Örebro 88–91. Kommundelsnämndsordförande, Örebro 91–92.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Örebro/Värmland 88–92. 2:e vice förbundsordförande, KDU 91–92 och förbundsordförande 92–96. Styrelseledamot, European Young Christian Democrats 94. 2:e vice ordförande EYCD 95. Distriktsordförande, Kristdemokraterna Sörmlands län 03–04. Ordförande, Svenska kyrkans teologgrupp vid Örebro Teologiska Högskola, 04–05. Vice ordförande, Örebro SK Bandy 05. Ordförande, Örebro SK Bandy, 06–12. Styrelseledamot, Riksdagens idrottsklubb 18–23. Distriktsordförande, Kristdemokraterna, Örebro län 19–. Styrelseledamot Lepramissionen (21–). Styrelseledamot Claphaminstitutet 20–.
Litteratur
Vision för ung generation (93), Medborgarsamhället (95), Irrfärdens slut (95, tillsammans med Berggren, Idergaard och Johansson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Säkerhetsklassade tjänster
Skriftlig fråga 2020/21:1679 av Hans Eklind (KD)
Fråga 2020/21:1679 Säkerhetsklassade tjänster av Hans Eklind KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det har kommit till min kännedom att handläggare på Migrationsverkets prövningsenheter, liksom annan operativ personal såsom beslutsfattare, teamledare och assistenter, inte säkerhetsklassificeras.- Inlämnad
- 2021-02-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Sjukförsäkring som stöd i sorgeprocessen
Skriftlig fråga 2018/19:322 av Hans Eklind (KD)
Fråga 2018/19:322 Sjukförsäkring som stöd i sorgeprocessen av Hans Eklind KD till Statsrådet Annika Strandhäll S Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer i förtroende den blinda ledstången som hittar i mörkret.Tomas Tranströmer Varje år drabbas människor av sorg när någon nära anhörig dör. Förmågan att hantera- Inlämnad
- 2019-02-27
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)