Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:245 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2018/19:245 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Jan Ericson M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att generaldirektören Ann-Marie Begler lämnade sin tjänst hos Försäkringskassan frivilligt. Detta har dementerats av- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:243 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:243 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Lars Beckman M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt uttryckte statsrådet själv vid- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
Interpellation 2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Interpellation 2018/19:242 Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Annika Strandhäll S Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Grafikens hus i Mariefred
Interpellation 2013/14:370 av Ekström, Hans (S)
den 19 mars Interpellation 2013/14:370 Grafikens hus i Mariefred av Hans Ekström S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I helgen brann Grafikens hus i Mariefred. Stora kulturella värden gick till spillo. Resultatet av många människors frivilligarbete och gåvor och ett viktigt besöksmål i Mariefred- Inlämnad
- 2014-03-19
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Begränsning av kredittider
Interpellation 2013/14:121 av Ekström, Hans (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:121 Begränsning av kredittider av Hans Ekström S till justitieminister Beatrice Ask M Undertecknad skrev förra året en motion tillsammans med Peter Persson och Börje Vestlund som rörde begränsning av kredittider för företag. Motionen heter 2012/13:C394 Nationell lagstiftning- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Betalningstider i näringslivet
Interpellation 2013/14:119 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)
den 13 november Interpellation 2013/14:119 Betalningstider i näringslivet av Carina Adolfsson Elgestam S till justitieminister Beatrice Ask M Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför bör regelverk och system i största möjliga mån utformas så att dessa företag kan expandera och anställa- Inlämnad
- 2013-11-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Staten som avtalspart
Interpellation 2013/14:10 av Ekström, Hans (S)
den 19 september Interpellation 2013/14:10 Staten som avtalspart av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I juni interpellerade jag statsrådet med anledning av oron för Gnestapendelns framtid. Under arbetet med planeringen av trafik för kommande år har det framkommit att även andra sträckor,- Inlämnad
- 2013-09-19
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Gnestapendeln
Interpellation 2012/13:492 av Ekström, Hans (S)
den 12 juni Interpellation 2012/13:492 Gnestapendeln av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Onsdagen den 5 juni framkom att Trafikverket planerar att lägga ned pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Järna från 2014. Detta kom som en överraskning och beror enligt Trafikverket på ett ökat intresse- Inlämnad
- 2013-06-12
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Åtgärder för ökat bostadsbyggande
Interpellation 2012/13:360 av Ekström, Hans (S)
den 27 mars Interpellation 2012/13:360 Åtgärder för ökat bostadsbyggande av Hans Ekström S till statsrådet Stefan Attefall KD För ett år sedan ställde jag en interpellation till statsrådet Stefan Attefall om bostadsbristen och dess konsekvenser för tillväxten. Bostadsbyggandet har tyvärr inte utvecklats åt rätt- Inlämnad
- 2013-03-27
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Näringslivets situation i Sörmlands län
Interpellation 2012/13:86 av Ekström, Hans (S)
den 1 november Interpellation 2012/13:86 Näringslivets situation i Sörmlands län av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Arbetslösheten i Sörmland är väldigt hög. Varslen fortsätter att öka. Nu senast varslades 150 personer på SSAB i Oxelösund. Eskilstuna, Flen och Katrineholm är tre Sörmlandskommuner- Inlämnad
- 2012-11-01
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Kredittider för underleverantörer
Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)
den 26 juni Interpellation 2011/12:429 Kredittider för underleverantörer av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars- Inlämnad
- 2012-06-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Bostadsbrist som tillväxthinder
Interpellation 2011/12:298 av Ekström, Hans (S)
den 22 mars Interpellation 2011/12:298 Bostadsbrist som tillväxthinder av Hans Ekström S till statsrådet Stefan Attefall KD Allt fler bedömare hävdar att bostadsbristen är ett allvarligt tillväxthinder. Många hävdar också att arbetskraftens rörlighet förhindras och arbetslösheten därför blir onödigt hög, samtidigt- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Skatteutjämningen
Interpellation 2011/12:299 av Hultqvist, Peter (S)
den 22 mars Interpellation 2011/12:299 Skatteutjämningen av Peter Hultqvist S till statsrådet Peter Norman M Regeringen bereder, enligt svar på skriftlig fråga 2011/12:441, förslagen i betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39Samtidigt protesterar Centerpartiet mot- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Svensk konkurrenskraft
Interpellation 2011/12:247 av Ekström, Hans (S)
den 15 februari Interpellation 2011/12:247 Svensk konkurrenskraft av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Den del av svenskt näringsliv som lever på en internationell marknad får allt större problem. I min valkrets syns problemen i ökade varsel och oron är stor över att svensk forskning, utveckling och- Inlämnad
- 2012-02-15
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter
Interpellation 2011/12:71 av Ekström, Hans (S)
den 28 oktober Interpellation 2011/12:71 Omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter av Hans Ekström S till utbildningsminister Jan Björklund FP En kvalitetsutvärdering görs av lärosäten med examensrättigheter. Det är naturligtvis av stor vikt att de som har att utbilda uppvisar tillräcklig kvalitet i- Inlämnad
- 2011-10-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft
Interpellation 2010/11:362 av Ekström, Hans (S)
den 11 maj Interpellation 2010/11:362 Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft av Hans Ekström S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Sverige har i dag en väldigt hög arbetslöshet. Samtidigt behöver näringslivet arbetskraft och får inte tag i den. Regeringen har nedprioriterat riktiga utbildningar- Inlämnad
- 2011-05-11
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Ungas väg in på arbetsmarknaden
Interpellation 2010/11:352 av Karlsson, Sara (S)
den 6 maj Interpellation 2010/11:352 Ungas väg in på arbetsmarknaden av Sara Karlsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Enligt en undersökning från Novus som presenterades den 4 maj har unga som inte tidigt fått erfarenheter från arbetslivet betydligt svårare att få ett jobb senare. I undersökningen- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby
Interpellation 2010/11:361 av Ekström, Hans (S)
den 11 maj Interpellation 2010/11:361 Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby av Hans Ekström S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Regeringen har beslutat att inte lösa in den unika samlingen av 1700-talskonst från Konstantinopel som finns på Biby. Samlingen anses av bland andra Riksantikvarieämbetet- Inlämnad
- 2011-05-11
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos
Interpellation 2010/11:310 av Ekström, Hans (S)
den 6 april Interpellation 2010/11:310 Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Jag har i en skriftlig fråga om vinterns tågkaos fått till svar att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma med en slutrapport den 29 februari 2012 om vilka åtgärder- Inlämnad
- 2011-04-06
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)