Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet
Motion 2023/24:2799 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2799 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet. Motivering- Inlämnad
- 2024-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strängnäs som försvarsort och frågan om regemente
Motion 2023/24:1941 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1941 av Fredrik Olovsson m.fl. S Strängnäs som försvarsort och frågan om regemente Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att noga överväga utökad förvarsverksamhet i Strängnäs och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det förändrade- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland
Motion 2023/24:1940 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1940 av Fredrik Olovsson m.fl. S Kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratin i Sverige mår bra av public service
Motion 2023/24:1939 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1939 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Demokratin i Sverige mår bra av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om public service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Public service är radio och tv i allmänhetens- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skavsta – Stockholmsregionens andra största flygplats
Motion 2023/24:1936 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1936 av Sofia Amloh m.fl. S Skavsta Stockholmsregionens andra största flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ersätta Bromma flygplats med Skavsta och tillkännager detta- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Säkrad energiförsörjning genom samordning
Motion 2023/24:1935 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1935 av Sofia Amloh m.fl. S Säkrad energiförsörjning genom samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för säkrad energiförsörjning samt om behovet av samordning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2011 har- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbare tillståndsprocesser
Motion 2023/24:1934 av Sofia Amloh och Hans Ekström (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1934 av Sofia Amloh och Hans Ekström båda S Snabbare tillståndsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en snabbare och effektivare tillståndsprocess, där större hänsyn till klimatvinster tas, och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbare tågresa Stockholm–Oslo
Motion 2023/24:2553 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2553 av Fredrik Olovsson m.fl. S Snabbare tågresa StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samarbete med Norges regering prioritera utvecklingen av järnvägssträckan mellan Oslo och Stockholm och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En långsiktig, sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2023/24:2546 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2546 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig, sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Karensavdraget vid sjukdom
Motion 2023/24:2545 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2545 av Sofia Amloh m.fl. S Karensavdraget vid sjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa orättvisan i karensavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vårt allt mer digitaliserade- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behov av fler häktesplatser i Eskilstuna
Motion 2023/24:2381 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2381 av Hans Ekström m.fl. S Behov av fler häktesplatser i Eskilstuna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fler häktesplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det pågår sedan en längre tid en nödvändig och rejäl- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2023/24:2685 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2685 av Ida Karkiainen m.fl. S Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny strategi mot hat- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU10 2023/24:KrU5 2023/24:KU1 2023/24:KU13 2023/24:KU16 2023/24:KU18 2023/24:KU3 2023/24:KU8 2023/24:KU9 2023/24:NU6
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 19 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Statens fastigheter utomlands
Motion 2023/24:1709 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1709 av Teresa Carvalho och Hans Ekström båda S Statens fastigheter utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenska fastigheter utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens fastighetsverk äger och förvaltar tusentals- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkande av Stockholm-Mälarregionens transportsystem
Motion 2023/24:1560 av Hans Ekström (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1560 av Hans Ekström S Stärkande av Stockholm-Mälarregionens transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hälften av- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälardalsregionen
Motion 2023/24:1542 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1542 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson båda S Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälardalsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för etablering och utveckling av övningsanläggningar,- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av parkeringslagstiftningen
Motion 2023/24:1541 av Hans Ekström (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1541 av Hans Ekström S Översyn av parkeringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över parkeringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rättssamhället är idag under press då det- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet
Motion 2023/24:35 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:35 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om mediestöd med de ändringar i 2 och 6 1 som framgår av motionens motivtext. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-09-20
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
Motion 2022/23:2398 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2398 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en garantimodell för kommunala intäkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-06-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Motion 2022/23:2307 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2307 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen- Inlämnad
- 2023-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen
Motion 2022/23:2038 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2038 av Hans Ekström m.fl. S Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för etablering och utveckling av övningsanläggningar, och därmed även utbildningar- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag