Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gnestapendeln
Interpellation 2012/13:492 av Ekström, Hans (S)
den 12 juni Interpellation 2012/13:492 Gnestapendeln av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Onsdagen den 5 juni framkom att Trafikverket planerar att lägga ned pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Järna från 2014. Detta kom som en överraskning och beror enligt Trafikverket på ett ökat intresse- Inlämnad
- 2013-06-12
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2012/13:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. I år har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. En anmälning handlar om militärt samarbete med Saudiarabien. Enligt KU finns det ingenting som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet skulle ha varit delaktig i eller godkänt beslutet om att bilda bolaget STTI, om dess finansiering eller roll i projektet med att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Dock har det sedan åtminstone våren 2009 funnits information i Regeringskansliet om förekomsten av bolaget SSTI och dess roll i projektet. KU menar att Försvarsdepartementet borde ha följt händelseutvecklingen noga, men att departementet i stället sköt frågan ifrån sig och gav de inblandade myndigheterna i uppgift att lösa situationen. Granskningen visar enligt KU på allvarliga brister som i förlängningen har skadat Sveriges internationella relationer.
KU kritiserar också Näringsdepartementets hantering av en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Att en myndighet under pågående beredning på eget initiativ lämnar ut en begärd handling till andra än den som begärt ut handlingen kan enligt KU starkt ifrågasättas. Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades. Utskottet påpekar också att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har ett övergripande ansvar. Utskottet är även kritiskt till att näringsministern lämnat felaktiga uppgifter till KU under en utfrågning.
I övriga granskningsärenden har KU bland annat kommit fram till följande:
- Regeringens beredning av besparingar inom försvarets materielförsörjning uppvisar brister. Bland annat har vissa handlingar inte diarieförts i Regeringskansliet och uppgifter från Försvarsmakten har lagts till i ärendet utan att det har dokumenterats.
- Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) hade inte haft för avsikt att försöka påverka länsstyrelsen i Skåne genom det brev hon skickade till landshövdingen. Men den opinionsyttring som skickades vidare av kulturministern hanterades i en annan ordning än den ordinarie. Utskottet anser att alla inkommande brev och skrivelse med samma typ av innehåll bör behandlas på ett likartat sätt oavsett vem som är avsändare.
- Det råder olika meningar om landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i ett telefonsamtal har avrått Skogsstyrelsens generaldirektör från att delta i en konferens. Informella kontakter mellan regeringen och de statliga myndigheterna är viktiga men de bör vara inriktade på information, inte styrning.
- Regeringen har inte brutit mot Sveriges folkrättsliga åtaganden genom att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet tas från biståndsbudgeten. Regeringen bör dock överväga att förtydliga detta för riksdagen, till exempel i budgetpropositionen.
- I hanteringen av två svenska medborgare som lämnats ut från Djibouti till USA har regeringen och Utrikesdepartementet uppfyllt de krav som kan ställas.
- När det gäller utrikesminister Carl Bildts (M) agerande med anledning av ett ärende hos Kronofogden om att genomföra ett beslut om försäljning av utländsk egendom påminner KU om att en minister bör vara försiktig med uttalanden som rör myndighetsutövning. Samtidigt kan utrikesministern och Utrikesdepartementet i viss utsträckning, som ett led i informationen, lämna sin bedömning av en aktuell sakfråga.
- Under förhandlingarna om ett EU-direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet har Finansdepartementet inte fullt ut förutsett vilka konsekvenser bestämmelserna skulle få för den svenska meddelarfriheten. Det är viktigt att de som företräder Sverige i EU-förhandlingar har tillräcklig kompetens i de konstitutionella frågorna.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 124, 113 minuter
- Beredning
- 2012-09-20
- Justering
- 2013-06-04
- Debatt
- 2013-06-18
- Beslut
- 2013-06-19
med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter. Motivering Sedan 2009- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för ökat bostadsbyggande
Interpellation 2012/13:360 av Ekström, Hans (S)
den 27 mars Interpellation 2012/13:360 Åtgärder för ökat bostadsbyggande av Hans Ekström S till statsrådet Stefan Attefall KD För ett år sedan ställde jag en interpellation till statsrådet Stefan Attefall om bostadsbristen och dess konsekvenser för tillväxten. Bostadsbyggandet har tyvärr inte utvecklats åt rätt- Inlämnad
- 2013-03-27
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Offentlig förvaltning
Betänkande 2012/13:KU19
Riksdagen sa nej till motioner om offentlig förvaltning från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012. Motionerna handlar bland annat om den offentliga sektorns organisation, länsstyrelsernas uppgifter, kontakten med myndigheter, granskning av myndigheters vetenskaplighet, e-legitimation och skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden.
- Behandlade dokument
- 49
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 42 minuter
- Beredning
- 2013-03-05
- Justering
- 2013-03-21
- Debatt
- 2013-04-17
- Beslut
- 2013-04-18
Näringslivets situation i Sörmlands län
Interpellation 2012/13:86 av Ekström, Hans (S)
den 1 november Interpellation 2012/13:86 Näringslivets situation i Sörmlands län av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Arbetslösheten i Sörmland är väldigt hög. Varslen fortsätter att öka. Nu senast varslades 150 personer på SSAB i Oxelösund. Eskilstuna, Flen och Katrineholm är tre Sörmlandskommuner- Inlämnad
- 2012-11-01
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
Betänkande 2012/13:KU7
Svenska myndigheter samarbetar inom EU om tillsyn av marknaderna för el och naturgas. Tillsynsmyndigheter i andra länder eller mellanstatliga organ kan då lämna uppgifter till de svenska myndigheterna. Sekretess ska då gälla för sådana uppgifter om man kan anta att den svenska myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 6 minuter
- Beredning
- 2012-10-18
- Justering
- 2012-11-06
- Debatt
- 2012-11-14
- Beslut
- 2012-11-14
Förändringar av ansvar för och finansiering av marksanering
Motion 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson S Förändringar av ansvar för och finansiering av marksanering S5190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förenkling av processer för att fastställa ekonomiskt- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter
Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi274 av Hans Ekström S Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter S5225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mälsåkers slotts framtid
Motion 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Mälsåkers slotts framtid S3172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Mälsåkers slott i statlig ägo. Motivering Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S9119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Mälardalens högskola
Motion 2012/13:Ub440 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub440 av Hans Ekström m.fl. S Mälardalens högskola S3178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C428 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S9074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar
Motion 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C422 av Peter Persson m.fl. S Främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar S7131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att respektera och främja utvecklingen av boende i bostadsrättsföreningar. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell lagstiftning för begränsningar av kredittider
Motion 2012/13:C394 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C394 av Hans Ekström m.fl. S Nationell lagstiftning för begränsningar av kredittider S7116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt införa nationell lagstiftning för begränsningar av kredittider. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Myndighetsutövning
Motion 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. S Myndighetsutövning S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn i syfte att förtydliga lagstiftningen kring i vilken omfattning beredning av myndighetsutövning- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsintegrerande sociala företag – Socialt företagande
Motion 2012/13:N349 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N349 av Christer Adelsbo m.fl. S Arbetsintegrerande sociala företag Socialt företagande S35104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Bättre information om idéburet företagande genom bl.a. forskning
Motion 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. S Bättre information om idéburet företagande genom bl.a. forskning S3091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över offentliga medel för kapitalförsörjning till idéburet företagande.1- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2 2012/13:NU11 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Transpersoners livsvillkor
Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Mänskliga rättigheter för hivpositiva
Motion 2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. S Mänskliga rättigheter för hivpositiva S32208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hivpositiva, liksom andra personer med sexuellt överförbara sjukdomar, ska ha samma mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag