Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Privata utförare av kommunal verksamhet
Betänkande 2013/14:KU41
Kontrollen av privata företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner och landsting ska förbättras. Även insynen i deras verksamhet ska bli bättre.
Kommuner och landsting blir skyldiga att alltid följa upp verksamhet som utförs av privata företag. Kommunerna och landstingen måste ha mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i privat regi. Kommuner och landsting ska också se till att få tillräcklig information så att allmänheten kan få insyn i den kommunala verksamhet som utförs av privata utförare. När det finns olika utförare att välja mellan måste kommunerna och landstingen informera om alla som utför en verksamhet.
De nya regler som gäller skyldigheten att informera börjar gälla den 1 juli 2015. De andra reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 16 minuter
- Beredning
- 2014-04-15
- Justering
- 2014-05-08
- Bordläggning
- 2014-05-27
- Debatt
- 2014-05-28
- Beslut
- 2014-05-28
Grafikens hus i Mariefred
Interpellation 2013/14:370 av Ekström, Hans (S)
den 19 mars Interpellation 2013/14:370 Grafikens hus i Mariefred av Hans Ekström S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I helgen brann Grafikens hus i Mariefred. Stora kulturella värden gick till spillo. Resultatet av många människors frivilligarbete och gåvor och ett viktigt besöksmål i Mariefred- Inlämnad
- 2014-03-19
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
med anledning av skr. 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verkställa riksdagens- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU21
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Minoritetsfrågor
Betänkande 2013/14:KU24
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som rör de nationella minoriteterna. Motionerna handlar bland annat om sannings- och granskningskommissioner om registreringen av romer, stärkt arbete mot antiziganism, antisemitism och islamofobi, finlandssvenskarnas ställning som nationell minoritet, sametinget, finskans ställning som minoritetsspråk och äldreomsorg på finska.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 9, 46 minuter
- Beredning
- 2014-03-04
- Justering
- 2014-03-20
- Bordläggning
- 2014-03-26
- Debatt
- 2014-03-27
- Beslut
- 2014-03-27
Kommunala och regionala frågor
Betänkande 2013/14:KU12
Riksdagen sa nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 13 minuter
- Beredning
- 2014-01-14
- Justering
- 2014-01-23
- Debatt
- 2014-02-05
- Beslut
- 2014-02-20
med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
Motion 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati S32005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller- Inlämnad
- 2014-01-15
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU34
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Statens hantering av riksintressen
Skriftlig fråga 2013/14:240 av Ekström, Hans (S)
den 18 december Fråga 2013/14:240 Statens hantering av riksintressen av Hans Ekström S till statsrådet Stefan Attefall KD Enligt en rapport från Riksrevisionen med titeln Statens hantering av riksintressen ett hinder för bostadsbyggande dnr 31-2012-1479 är riksintressesystemet inte anpassat till en situation med- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S32004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning- Inlämnad
- 2013-12-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
Motion 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område S32003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att den del av förslaget som innebär att det territoriella- Inlämnad
- 2013-12-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av kredittider
Interpellation 2013/14:121 av Ekström, Hans (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:121 Begränsning av kredittider av Hans Ekström S till justitieminister Beatrice Ask M Undertecknad skrev förra året en motion tillsammans med Peter Persson och Börje Vestlund som rörde begränsning av kredittider för företag. Motionen heter 2012/13:C394 Nationell lagstiftning- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Betalningstider i näringslivet
Interpellation 2013/14:119 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)
den 13 november Interpellation 2013/14:119 Betalningstider i näringslivet av Carina Adolfsson Elgestam S till justitieminister Beatrice Ask M Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför bör regelverk och system i största möjliga mån utformas så att dessa företag kan expandera och anställa- Inlämnad
- 2013-11-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag S19231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge möjlighet för organisationer och företag som verkar inom den sociala ekonomin- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2013/14:K382 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K382 av Björn von Sydow m.fl. S Utgiftsområde 1 Rikets styrelse S32002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställningen i tabell under rubriken Motivering.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Transpersoners livsvillkor
Motion 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S19152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att få retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Möjliggör malmtransporter med Oxelösunds hamn som utskeppningsalternativ
Motion 2013/14:T508 av Hans Ekström (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T508 av Hans Ekström S Möjliggör malmtransporter med Oxelösunds hamn som utskeppningsalternativ S4252 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att rusta upp- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S25112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom S4204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen ska slå vakt om det svenska enprocentsmålet och att biståndsanslaget ska användas till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn
Motion 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. S Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn S19232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för hur den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn ska kunna- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag