Hans Rothenberg (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Affärsutvecklare.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-02-05 – 2022-09-26
- Personlig suppleant
- 2016-11-01 – 2020-01-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice distriktsordförande, MUF i Göteborg 84-86. Styrelseledamot/vice ordförande, HTF-klubben på Svenska Mässan 90-98. Styrelseledamot, Medborgarskolan i Göteborg 94-98. Ordförande, Linnéstadens Moderater 94-99. Vice förbundsordförande, Moderaterna i Göteborg 00-11. Styrelseledamot, Uppdragshuset ekonomisk förening 07-13. Styrelseledamot, Sveriges Bussresearrangörer 13-18. Ordförande, Egenanställningsföretagens Auktorisationsnämnd 16-.
Litteratur
Jubileumsskrift - Moderata ungdomsförbundet i Göteborg (05).
Bostadsort
Göteborg
Kommunala uppdrag
Ledamot, bostadsförmedlingsnämnden 86-91 och byggnadsnämnden 92-98, Göteborgs kommun. Medborgarvittne 85-87. Revisor, Göteborgs Egnahems AB 86-96. Styrelseledamot, Göteborgs Spårvagnar AB 89-92 och Business Region Göteborg AB 03-. Regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 98-02. Ledamot, regionutvecklingsnämnden 98-02. Styrelseledamot, Musik i Väst 95-99, ordförande 99-00, vice ordförande 01-06. Ledamot, Västsvenska Turistrådet AB 03-07. Styrelseledamot, Älvstranden AB 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot näringsutskottet 06-18 och utrikesutskottet 18-. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant kulturutskottet 06-10, finansutskottet 10-14, EU-nämnden 10- och försvarsutskottet 19-. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14-. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10-14. Personlig suppleant Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 16-.
Föräldrar
Claes Rothenberg och Git Rothenberg.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Polhemsgymnasiet, Göteborg, slutår 81. Samhällsvetenskap och ekonomi, Göteborgs universitet 81-85.
Anställningar
Säljare, Svensk Publikreklam, Göteborg 85-87. Projektledare/marknadschef/chef affärsutveckling, Svenska Mässan i Göteborg 87-. Egen verksamhet: Musicon Production HB 88-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, referensgruppen, Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare 16-17.