Hans Wallmark (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Redaktör/Publicist.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2024-08-20
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-20 – 2020-09-28
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-27 – 2024-08-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-04-01 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2012-11-19 – 2013-03-31
- Suppleant
- 2012-11-06 – 2012-11-18
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-08-20
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-06
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2017-02-16 – 2018-01-19
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Ordförande
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Ordförande
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Ordförande
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Ordförande
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-11-15
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Ordförande
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-05-17 – 2024-08-20
- Ordförande
- 2022-10-19 – 2024-05-17
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2011-03-16 – 2013-04-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2019-06-18 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2019-06-13 – 2022-10-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-10-09
- Ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Ledamot
- 2013-10-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-06-19 – 2024-08-20
- Ordförande
- 2024-04-22 – 2024-06-19
- Ledamot
- 2024-04-10 – 2024-04-22
- Ordförande
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2024-08-20
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-25 – 2024-08-20
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Ordförande
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande EU-nämnden 22–. Ledamot kulturutskottet 06–10, trafikutskottet 06, försvarsutskottet 10–18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10–12 och 13–18 och ordförande 13 och 18. Ordförande utrikesutskottet 12–13 och 18 och vice ordförande 19–22. Suppleant konstitutionsutskottet 06–10 och 17–18, utrikesutskottet 13–18, 22–, EU-nämnden 13–14 och försvarsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06–10, 11–12, 13–14, 16–18 och 19–22 och ordförande 14–16 och 19. Ordförande riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–13. Ordförande, riksdagens delegation till Natos politiska församling 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19. Ledamot krigsdelegationen 14–, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–22 och riksdagsstyrelsen 15–. Suppleant Utrikesnämnden 14–. Vice gruppledare Moderaterna 15–20.
Föräldrar
Kanslichefen Sten Wallmark och hushållsläraren och kokerskan Anne-Maj Wallmark, f. Taavola.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Tornedalsskolan i Haparanda, slutår 83. Juridik, filosofi och litteraturhistoria, Uppsala universitet 83–88.
Anställningar
Politisk skribent, Norrbottens-Kuriren 88 och Barometern-OT 88–90. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 90–01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande Försvarsberedningen 22- . Ledamot Säpos insynsråd 20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 02–10. Ordförande, kommunstyrelsen 01–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Ersättare, regionala utvecklingsnämnden 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan
Riksdagen håller en särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan. Debatten har begärts av Moderaterna respektive Centerpartiet. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde STid: Måndagen den 13 september klockan 9. Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm Antalet besöksplatser är begränsat- Datum
- 2021-09-13
Det informella utrikesministermötet
Skriftlig fråga 2020/21:3634 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3634 Det informella utrikesministermötet av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Det har hållits ett informellt EU-utrikesministermöte. Ett av de områden som berördes under samtalen var Afghanistan. Inför den här typen av möten behöver det inte göras något förankringsarbete med riksdagen ifall- Inlämnad
- 2021-09-09
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Det kurdiska självstyret
Skriftlig fråga 2020/21:3631 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3631 Det kurdiska självstyret av Hans Wallmark M till Statsrådet Mikael Damberg S Tidigare i år framkom uppgifter i medierna om kontakter tagna med svenska myndigheter av företrädare i Sverige för det kurdiska självstyret i Irak. Ärendet gällde personer internerade för samröre med IS/Daish och misstankar- Inlämnad
- 2021-09-09
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Det kurdiska självstyret
Skriftlig fråga 2020/21:3630 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3630 Det kurdiska självstyret av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Tidigare i år framkom uppgifter i medierna om kontakter tagna med svenska myndigheter av företrädare i Sverige för det kurdiska självstyret i Irak. Ärendet gällde personer internerade för samröre med IS/Daish och misstankar- Inlämnad
- 2021-09-09
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Svensk resestöd till IS-resenärer
Skriftlig fråga 2020/21:3602 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3602 Svensk resestöd till IS-resenärer av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Ett antal personer har genom åren anslutit sig till IS/Daish i Syrien och Irak. En grupp som ägnat sig åt mord och svåra övergrepp. Genomgående har den svenska regeringen sagt att något stöd för repatriering inte ska- Inlämnad
- 2021-09-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Breddat villkorat bistånd
Skriftlig fråga 2020/21:3593 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3593 Breddat villkorat bistånd av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Den lika allvarliga som tragiska utvecklingen i Afghanistan har också satt fokus på svenskt bistånd. Hur det används men också vilka resultat positiva som negativa det kan leda till. Regeringens deklarerade linje är inte- Inlämnad
- 2021-09-03
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Försvarsmaktens ansvar för PFAS-utsläpp
Skriftlig fråga 2020/21:3507 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3507 Försvarsmaktens ansvar för PFAS-utsläpp av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Problem kopplade till PFAS-utsläpp och till områden och platser som flygvapnet använt sig av genom åren uppmärksammas alltmer och oftare. Så är fallet i Blekinge. I Uppsala pågår rättsliga tvister mellan- Inlämnad
- 2021-08-24
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
En analys av svenskt bistånd till Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3474 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3474 En analys av svenskt bistånd till Afghanistan av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Onsdagen den 18 augusti publicerades på DN Debatt en artikel av professor Bo Rothstein om korruptionens oerhört skadliga verkan på tillväxt och framsteg i utvecklingsländer. Rothstein gör också en koppling- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Svenskt bistånd till Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:3458 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3458 Svenskt bistånd till Afghanistan av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Talibanerna har nu tagit makten i Afghanistan. Kabulregeringens makt och myndighet fasas ut. Ett islamiskt emirat är på väg att utropas. Erfarenheterna av tidigare talibanstyre förskräcker med förföljelse av minoriteter,- Inlämnad
- 2021-08-16
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Nordiskt ministerråd för infrastruktur och transport
Skriftlig fråga 2020/21:3457 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3457 Nordiskt ministerråd för infrastruktur och transport av Hans Wallmark M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I Norden har pågått en diskussion om behovet av att inrätta ett nordiskt ministerråd för infrastruktur och transport. Vikten av goda flöden, och gärna med grön profil, har identifierats- Inlämnad
- 2021-08-16
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Inför höstens parlamentsval i Ryssland
Skriftlig fråga 2020/21:3412 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3412 Inför höstens parlamentsval i Ryssland av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Inför höstens parlamentsval i Ryssland har president Putin och maktens män i Kreml beslutat att på förhand slå hårt mot oppositionen och landets demokratiska krafter. Organisationer stämplas som utländska agenterDet- Inlämnad
- 2021-08-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Kuba
Skriftlig fråga 2020/21:3371 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3371 Kuba av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S De senaste veckorna har omvärlden kunnat följa hur ett modigt kubanskt folk demonstrerat för mänskliga rättigheter, frihet och upprättat människovärde. Regimen har vidtagit hårda motåtgärder. Folk fängslas och utsätts för övergrepp. En kommunistisk- Inlämnad
- 2021-07-23
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern
Riksdagen håller en särskild debatt om konflikten i Mellanöstern. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde SDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2021-06-23
Nordiskt samarbete
Betänkande 2020/21:UU4
Regeringen bör inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett ministerråd för infrastruktur och transport. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.
Beslutet om tillkännagivandet kom när riksdagen behandlade dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2020, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2020. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner om nordiskt, arktiskt och regionalt samarbete.
I skrivelsen redogör regeringen bland annat för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2020, främst inriktat på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Skrivelsen tar också upp frågor exempelvis om hur det nordiska samarbetet har fungerat under covid-19-pandemin och samarbetet i Barents- och Arktiska rådet.
Nordiskt samarbete var satt under press under 2020 på grund av pandemin. Riksdagen anser att det finns anledning att ta lärdom av utmaningarna för att stärka det nordiska samarbetet. De nordiska länderna behöver utvärdera hur samarbetet kan fungera bättre både i dag och i framtiden.
Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 46, 160 minuter
- Justering
- 2021-05-20
- Bordläggning
- 2021-06-01
- Debatt
- 2021-06-02
- Beslut
- 2021-06-03
Stöd till det belarusiska civilsamhället
Skriftlig fråga 2020/21:3055 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3055 Stöd till det belarusiska civilsamhället av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Jag har tidigare i en skriftlig fråga 2020/21:2577 försökt fästa uppmärksamheten på den del av civilsamhället i Belarus som på grund av förtrycket tvingats agera i exil från framför allt Litauen och Polen- Inlämnad
- 2021-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Medieutbildningar i Belarus
Skriftlig fråga 2020/21:3054 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3054 Medieutbildningar i Belarus av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Stockholm School of Economics i Riga SSE Riga utgör ett viktigt kunskapscenter för dagens Centraleuropa, med stark koppling till Östersjöregionen. Inte minst med hjälp av de medieutbildningar och särskilda kurser i undersökande- Inlämnad
- 2021-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland
Riksdagen håller en särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde SDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.- Datum
- 2021-05-28
Elpriserna
Skriftlig fråga 2020/21:3025 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3025 Elpriserna av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 27 maj låg elpriset i Sydsverige på 72 öre per kilowattimme. Försommaren 2021 handlar det således om en lika hög nivå som mitt under vintermånaden februari. Samtidigt är prisdifferensen i förhållande till kunder i de norra delarna av- Inlämnad
- 2021-05-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
EU-medborgare i Storbritannien
Skriftlig fråga 2020/21:3002 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3002 EU-medborgare i Storbritannien av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Som ett resultat av brexit har en överenskommelse ingåtts mellan Storbritannien och EU om medborgares rättigheter. Till följd av detta har den brittiska regeringen infört en ny uppehållsstatus så kallad settled status- Inlämnad
- 2021-05-26
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Utlandssvenskars möjlighet till undervisning i svenska
Skriftlig fråga 2020/21:3000 av Hans Wallmark (M)
Fråga 2020/21:3000 Utlandssvenskars möjlighet till undervisning i svenska av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utlandssvenskarna är en viktig grupp. Genom att arbeta och verka i andra länder företräder de på många sätt Sverige och bidrar till en god bild av vårt land. Med kunskaper, erfarenheter och breddat- Inlämnad
- 2021-05-26
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)