Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Handläggningstiden för miljöprövningsprocesser
Skriftlig fråga 2021/22:1448 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2021/22:1448 Handläggningstiden för miljöprövningsprocesser av Helena Bouveng M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Ledtiderna för miljötillstånd var långa redan innan pandemin bröt ut. Pandemin har nu resulterat i att allt fler företag inom verkstadsindustrin har valt att ta hem sina produktioner- Inlämnad
- 2022-04-07
- Svarsdatum
- 2022-04-20
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Undantag från förmånsbeskattning
Skriftlig fråga 2019/20:1986 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2019/20:1986 Undantag från förmånsbeskattning av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Många anställda inom vården gör just nu stora insatser och uppoffringar för att vårda covid-19-patienter. De gör ett fantastiskt jobb under tuffa omständigheter ofta är de borta från sina nära och kära under- Inlämnad
- 2020-08-19
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
En ytterligare flygskatt
Skriftlig fråga 2019/20:593 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2019/20:593 En ytterligare flygskatt av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har infört en flygskatt i Sverige, en skatt som är skadlig för vårt land på många sätt. Nu har finansministern även gått ut tillsammans med flera andra EU-länders finansministrar och pekat på behovet- Inlämnad
- 2019-12-06
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter
Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2018/19:93 Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 23 februari 2016 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen angående kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretagI motionen som låg- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Ökade resurser till Tullverket
Skriftlig fråga 2017/18:1434 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2017/18:1434 Ökade resurser till Tullverket av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S När regeringen beslutade att den före detta generaldirektören Göran Ekström ska vikariera som generaltulldirektör och chef för Tullverket sa finansministern Magdalena Andersson i en kommentar: Sveriges gränser- Inlämnad
- 2018-06-05
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Bibehållet skogskonto
Skriftlig fråga 2017/18:445 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2017/18:445 Bibehållet skogskonto av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S I Skatteförenklingsutredningens betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag finns ett förslag om att reglerna för skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv- Inlämnad
- 2017-12-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Sparandet i Sverige
Skriftlig fråga 2017/18:25 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2017/18:25 Sparandet i Sverige av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har aviserat höjd beskattning av det så kallade investeringssparkontot. Skattehöjningen beräknas dra in omkring 800 miljoner kronor till statskassan. Höjningen genomförs i ett sammanhang där svenska hushåll i- Inlämnad
- 2017-09-20
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Friskvård för egenföretagare
Skriftlig fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:1433 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även staten- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Marginalskatter
Skriftlig fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:1037 Marginalskatter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Arbetsgivarorganisationen Almega presenterade nyligen rapporten Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft om de svenska marginalskatterna. I rapporten framgår att Sverige inte bara har världens högsta marginalskatter- Inlämnad
- 2017-03-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Skatteregler för delägare i fåmansföretag
Skriftlig fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:998 Skatteregler för delägare i fåmansföretag av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Kritiken mot de förslag till nya 3:12-regler som presenterades i utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag har varit hård. Olika företagarorganisationer har kritiserat förslagen,- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Övergripande konsekvensanalyser
Skriftlig fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:619 Övergripande konsekvensanalyser av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Under innevarande riksdagsår har ett antal propositioner passerat skatteutskottet för beredning. I ett flertal av dessa propositioner har konsekvensanalyserna varit bristfälliga, vilket vi inom oppositionen- Inlämnad
- 2017-01-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:517 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:516 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Statsrådet Ardalan Shekarabi lade fram ett förslag på riksdagens bord om förändringar- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:515 Fler jobb av Helena Bouveng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen vill sänka åldern för sjukersättning från 30 till 19 år. Med- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:514 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 tog statsrådet Gabriel Wikström initiativ till en undersökning av svenska- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:513 Fler jobb av Helena Bouveng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under hösten 2016 beslöt utbildningsministern att definiera om höstlovet till- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:512 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Universitets- och högskolerådet UHR har under 2016 beslutat att skriva ned meritvärdet- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:511 Fler jobb av Helena Bouveng M till Miljöminister Karolina Skog MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag föreslagit att priset på bärpåsar ska höjas- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:509 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgeten för 2017 satsar regeringen 25 miljoner kronor på vattenverksamheter för ekosystem- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:508 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:508 Fler jobb av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Närings- och innovationsministern har i medierna uttryckt att han- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)