Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Studenters möjlighet att ta examen
Skriftlig fråga 2006/07:1650 av Bouveng, Helena (m)
den 14 september Fråga 2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen av Helena Bouveng m till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket utvärderar vid olika tidpunkter landets utbildningar för att säkerställa en hög och god kvalitet. I vissa fall leder dessa utvärderingar till att en utbildning starkt kritiseras- Inlämnad
- 2007-09-14
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Brottsförebyggande arbete
Skriftlig fråga 2006/07:824 av Bouveng, Helena (m)
den 8 mars Fråga 2006/07:824 Brottsförebyggande arbete av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m För att på ett effektivt sätt kunna bekämpa narkotikaanvändningen på en arbetsplats måste de som brukar narkotika upptäckas. För att upptäcka ett eventuellt missbruk av narkotika krävs insatser från alla- Inlämnad
- 2007-03-08
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Gärningsmän yngre än 15 år
Skriftlig fråga 2006/07:266 av Bouveng, Helena (m)
den 4 december Fråga 2006/07:266 Gärningsmän yngre än 15 år av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m Förra året gjordes det över 14 000 anmälningar där gärningsmännen var under 15 år. Flera av brottsoffren var unga. Anmälningarna lades ned då gärningsmännen inte var straffmyndiga. Ingen utredning- Inlämnad
- 2006-12-04
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Frisök till gymnasiet
Skriftlig fråga 2006/07:263 av Bouveng, Helena (m)
den 4 december Fråga 2006/07:263 Frisök till gymnasiet av Helena Bouveng m till statsrådet Jan Björklund fp Riksdagen beslutade den 29 oktober 2006 att återkalla GY 07 inklusive förslaget om frisök för våra gymnasielever. I debatten under dagen framgick det att en proposition i frågan skulle komma längre fram.- Inlämnad
- 2006-12-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fristående lärarutbildning
Motion 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng m Fristående lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fristående lärarutbildningar. Motivering Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så viktig för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansökning till gymnasieskolan
Motion 2006/07:Ub328 av Helena Bouveng (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub328 av Helena Bouveng m Ansökning till gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att möjligheten till frisök kvarstår. Motivering Det är bra att regeringen blåser av gymnasiereformen GY-07 och i- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag