Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagstiftning om kontroll av narkotika
Interpellation 2006/07:298 av Bouveng, Helena (m)
den 6 februari Interpellation 2006/07:298 Lagstiftning om kontroll av narkotika av Helena Bouveng m till socialminister Göran Hägglund kd Mängden narkotika ökar i Sverige. Med detta följer ett ökat bruk av narkotika i hela vårt samhälle, på våra arbetsplatser och i våra offentliga miljöer. Det är särskilt viktigt- Inlämnad
- 2007-02-06
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Framtidsinriktad polisutbildning
Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)
den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.- Inlämnad
- 2007-01-17
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisutbildning i förändring
Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)
den 24 november Interpellation 2006/07:96 Polisutbildning i förändring av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Fristående lärarutbildning
Motion 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng m Fristående lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fristående lärarutbildningar. Motivering Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så viktig för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansökning till gymnasieskolan
Motion 2006/07:Ub328 av Helena Bouveng (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub328 av Helena Bouveng m Ansökning till gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att möjligheten till frisök kvarstår. Motivering Det är bra att regeringen blåser av gymnasiereformen GY-07 och i- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag