Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.