Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nya vårdnadsregler
Motion 2011/12:C389 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C389 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M0717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nordiska rådet
Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet M0460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering Nya tider kräver nya och moderna samarbetsformer. Dagens förutsättningar- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av Lernia
Motion 2011/12:N305 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N305 av Mats Gerdau och Helena Bouveng M Försäljning av Lernia M0334 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäljningen av Lernia AB. Motivering Lernia är ett företag som finns över hela Sverige och som erbjuder- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samspel mellan civil och militär verksamhet i samhällsplaneringen
Motion 2011/12:C253 av Bengt-Anders Johansson och Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C253 av Bengt-Anders Johansson och Helena Bouveng M Samspel mellan civil och militär verksamhet i samhällsplaneringen M0729 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastighetsinskrivningsinstrumentet bör ses över- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nationell strategi för karriärvägledning
Motion 2011/12:Ub338 av Helena Bouveng och Mats Gerdau (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub338 av Helena Bouveng och Mats Gerdau M En nationell strategi för karriärvägledning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en nationell strategi för karriärvägledning. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga i ingenmansland
Motion 2011/12:A299 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:A299 av Helena Bouveng M Unga i ingenmansland M594 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga i ingenmansland. Motivering För många unga är vägen till ett jobb inte spikrak och tillvaron kantas en tid av tillfälliga- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åldersgränsen för köp av alkohol
Motion 2011/12:So408 av Helena Bouveng och Jessika Vilhelmsson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So408 av Helena Bouveng och Jessika Vilhelmsson M Åldersgränsen för köp av alkohol Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn över hur illegal införsel av sprit gör den tillgänglig- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nätskolor
Motion 2011/12:Ub337 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub337 av Helena Bouveng M Nätskolor M363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta nätskolor i Sverige. Motivering Att få en ny chans i livet kan för en ung person handla om att få stöd att komma tillbaka till- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning
Motion 2011/12:So406 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So406 av Helena Bouveng M Gårdsförsäljning örslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning. Motivering För Småland är mat en viktig del av både kulturen och näringslivet. Det är många- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stödboende för unga
Motion 2011/12:So407 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So407 av Helena Bouveng M Stödboende för unga M271 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödboende för unga. Motivering De flesta av våra ungdomar i Sverige färdas lyckligtvis väl med fungerande hem och föräldrar- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga veterinärer
Motion 2011/12:MJ328 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ328 av Helena Bouveng M Statliga veterinärer M141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de statliga veterinärerna. Motivering De privata veterinärerna är ofta egenföretagare eller småföretagare och arbetar under- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Golf som friskvård
Motion 2011/12:Sk335 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk335 av Helena Bouveng M Golf som friskvård M0081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om golf som friskvård. Motivering En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag. Bidraget är skattefritt för den- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ridning som friskvård
Motion 2011/12:Sk334 av Helena Bouveng (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk334 av Helena Bouveng M Ridning som friskvård M0083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta ridsport ingå i friskvård. Motivering Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studenters möjlighet att ta examen
Skriftlig fråga 2006/07:1650 av Bouveng, Helena (m)
den 14 september Fråga 2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen av Helena Bouveng m till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket utvärderar vid olika tidpunkter landets utbildningar för att säkerställa en hög och god kvalitet. I vissa fall leder dessa utvärderingar till att en utbildning starkt kritiseras- Inlämnad
- 2007-09-14
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Våldsbrott och brottsoffer
Betänkande 2006/07:JuU10
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.- Behandlade dokument
- 45
- Förslagspunkter
- 35
- Reservationer
- 27
- Anföranden och repliker
- 36, 41 minuter
- Justering
- 2007-04-19
- Debatt
- 2007-05-16
- Beslut
- 2007-05-16
Brottsförebyggande arbete
Skriftlig fråga 2006/07:824 av Bouveng, Helena (m)
den 8 mars Fråga 2006/07:824 Brottsförebyggande arbete av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m För att på ett effektivt sätt kunna bekämpa narkotikaanvändningen på en arbetsplats måste de som brukar narkotika upptäckas. För att upptäcka ett eventuellt missbruk av narkotika krävs insatser från alla- Inlämnad
- 2007-03-08
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Lagstiftning om kontroll av narkotika
Interpellation 2006/07:298 av Bouveng, Helena (m)
den 6 februari Interpellation 2006/07:298 Lagstiftning om kontroll av narkotika av Helena Bouveng m till socialminister Göran Hägglund kd Mängden narkotika ökar i Sverige. Med detta följer ett ökat bruk av narkotika i hela vårt samhälle, på våra arbetsplatser och i våra offentliga miljöer. Det är särskilt viktigt- Inlämnad
- 2007-02-06
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Framtidsinriktad polisutbildning
Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)
den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.- Inlämnad
- 2007-01-17
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisutbildning i förändring
Interpellation 2006/07:96 av Andersson, Yvonne (kd)
den 24 november Interpellation 2006/07:96 Polisutbildning i förändring av Yvonne Andersson kd till justitieminister Beatrice Ask m Brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå. Våldsbrotten har under flera år ökat, liksom brotten mot narkotikastrafflagen. Den gränsöverskridande brottsligheten medför en komplex- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Gärningsmän yngre än 15 år
Skriftlig fråga 2006/07:266 av Bouveng, Helena (m)
den 4 december Fråga 2006/07:266 Gärningsmän yngre än 15 år av Helena Bouveng m till justitieminister Beatrice Ask m Förra året gjordes det över 14 000 anmälningar där gärningsmännen var under 15 år. Flera av brottsoffren var unga. Anmälningarna lades ned då gärningsmännen inte var straffmyndiga. Ingen utredning- Inlämnad
- 2006-12-04
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)