Helena Bouveng (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 10
- Titel
- Marknadsekonom.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 67 24
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-03-10
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-03-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-20
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2021-02-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-03-13 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2019-12-19 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2019-12-19
- Suppleant
- 2015-12-17 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2016-10-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2018-10-24 –
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-24
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2021-02-26 – 2021-11-16
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2021-02-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot justitieutskottet 06–11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, socialutskottet 11–14, skatteutskottet 14–, EU-nämnden 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 06–10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, kulturutskottet 10–19, EU-nämnden 15–19 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 19–23. Ledamot valberedningen 16–22 och riksdagens överklagandenämnd 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 10–18, Nordiska rådets svenska delegation 14–17, valberedningen 15–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21.
Föräldrar
Civilingenjör Nils Bouveng och sjukgymnasten Kerstin Bouveng, f. Berlin.
Utbildning
Universitetsstudier i språk och ekonomi, Växjö och Stockholm.
Anställningar
Vingresor 86–90. Gymnasielärare 90–95. Egen företagare 95–02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vetlanda, gruppledare 98–06. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbetsutskott. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Jönköpings län 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friskvård för egenföretagare
Skriftlig fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:1433 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även staten- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Friskvård för egenföretagare
Interpellation 2016/17:475 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2016/17:475 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även- Inlämnad
- 2017-04-26
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Inkomstskatt
Betänkande 2016/17:SkU22
Riksdagen sa nej till motioner som rör inkomstbeskattningen av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, HUS-avdrag, idrottsledare, försvarsanställda, bosparande, expertskatten och uthyrning av bostäder. Några andra områden är personalvårdsförmåner, personaloptioner, bilförmån, reseavdrag, hälsofrämjande åtgärder, pensionssparande samt gåvor till ideella ändamål.
- Behandlade dokument
- 124
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 36, 106 minuter
- Justering
- 2017-03-23
- Bordläggning
- 2017-03-28
- Debatt
- 2017-03-29
- Beslut
- 2017-03-30
Marginalskatter
Skriftlig fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:1037 Marginalskatter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Arbetsgivarorganisationen Almega presenterade nyligen rapporten Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft om de svenska marginalskatterna. I rapporten framgår att Sverige inte bara har världens högsta marginalskatter- Inlämnad
- 2017-03-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Skatteregler för delägare i fåmansföretag
Skriftlig fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:998 Skatteregler för delägare i fåmansföretag av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Kritiken mot de förslag till nya 3:12-regler som presenterades i utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag har varit hård. Olika företagarorganisationer har kritiserat förslagen,- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Miljöminister Karolina Skog MP Finansminister Magdalena Andersson S- Datum
- 2017-03-02
Insatser för ett längre arbetsliv
Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M)
Interpellation 2016/17:269 Insatser för ett längre arbetsliv av Niklas Wykman M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sveriges demografiska utveckling, där vi lever längre och är friska längre upp i åren, ställer krav på ett förlängt arbetsliv. Det handlar dels om att fler behöver etablera sig- Inlämnad
- 2017-01-31
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Särskild löneskatt för äldre
Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2016/17:255 Särskild löneskatt för äldre av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Den svenska ekonomin går på högvarv. Det är positivt, men Sverige står inför stora utmaningar. Regeringens egna prognoser visar att inom bara några år kommer omkring en miljon människor att befinna sig- Inlämnad
- 2017-01-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Kvinnors företagande
Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2016/17:254 Kvinnors företagande av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen kallar sig feministisk och lyfter i olika sammanhang gärna fram hur bra det går för Sverige i olika rankningar. Med detta som bakgrundsfond borde ju den entreprenöriella aktiviteten för- Inlämnad
- 2017-01-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Enkla jobb
Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2016/17:226 Enkla jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den så kallade- Inlämnad
- 2017-01-13
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Friskvård för egenföretagare
Interpellation 2016/17:354 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2016/17:354 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även- Inlämnad
- 2017-01-31
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Övergripande konsekvensanalyser
Skriftlig fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:619 Övergripande konsekvensanalyser av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Under innevarande riksdagsår har ett antal propositioner passerat skatteutskottet för beredning. I ett flertal av dessa propositioner har konsekvensanalyserna varit bristfälliga, vilket vi inom oppositionen- Inlämnad
- 2017-01-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:517 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:516 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Statsrådet Ardalan Shekarabi lade fram ett förslag på riksdagens bord om förändringar- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:515 Fler jobb av Helena Bouveng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen vill sänka åldern för sjukersättning från 30 till 19 år. Med- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:514 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 tog statsrådet Gabriel Wikström initiativ till en undersökning av svenska- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:513 Fler jobb av Helena Bouveng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under hösten 2016 beslöt utbildningsministern att definiera om höstlovet till- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:512 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Universitets- och högskolerådet UHR har under 2016 beslutat att skriva ned meritvärdet- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:511 Fler jobb av Helena Bouveng M till Miljöminister Karolina Skog MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag föreslagit att priset på bärpåsar ska höjas- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler jobb
Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M)
Fråga 2016/17:509 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgeten för 2017 satsar regeringen 25 miljoner kronor på vattenverksamheter för ekosystem- Inlämnad
- 2016-12-09
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)