Helena Lindahl (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 240
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2011-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-09-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–110929). Ledamot näringsutskottet 11–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 10–11 och civilutskottet 14–18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rapporterna om flyget
Interpellation 2018/19:218 av Helena Lindahl (C)
Interpellation 2018/19:218 Rapporterna om flyget av Helena Lindahl C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Som en del av regeringens samlade flygstrategi tillsattes Arlandarådet för drygt två år sedan. Rådet fick till uppgift att ta sig an arbetet att uppfylla de sju fokusområden som regeringen lagt fram i strategin.- Inlämnad
- 2019-04-30
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)