Helena Lindahl (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 240
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2011-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-09-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–110929). Ledamot näringsutskottet 11–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 10–11 och civilutskottet 14–18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Miljörisker med planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki
Interpellation 2011/12:34 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 11 oktober Interpellation 2011/12:34 Miljörisker med planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Lena Ek C Det finska kraftföretaget Fennovoima planerar att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Finland. Verket är placerat bara 16 mil från Skellefteå. Placeringen kan utgöra- Inlämnad
- 2011-10-11
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Ny kärnkraft i närheten av Sverige
Interpellation 2011/12:31 av Baylan, Ibrahim (S)
den 6 oktober Interpellation 2011/12:31 Ny kärnkraft i närheten av Sverige av Ibrahim Baylan S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Sedan en tid tillbaka satsar vårt grannland Finland stort på att bygga nya kärnkraftverk. Den 5 oktober 2011 meddelade kraftbolaget Fennovoima att man avser att bygga ett nytt kärnkraftverk- Inlämnad
- 2011-10-06
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel
Interpellation 2011/12:8 av Holm, Jens (V)
den 16 september Interpellation 2011/12:8 Regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel av Jens Holm V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Vänsterpartiet ser potentialen hos den svenska solenergibranschen och vill att det ska tas fram planeringsmål för solenergin,- Inlämnad
- 2011-09-16
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Uranbrytning
Interpellation 2011/12:26 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 30 september Interpellation 2011/12:26 Uranbrytning av Jonas Sjöstedt V till näringsminister Annie Lööf C Näringsministerns parti har nyligen uttalat sig för att uranbrytning ska förbjudas i Sverige. Detta är välkommet då uranbrytning medför betydande miljörisker. Avser näringsministern att verka för att detta- Inlämnad
- 2011-09-30
- Besvarare
- Annie Lööf (C)