Heléne Björklund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Blekinge län, plats 184
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-02-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-02-23
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2023-10-26 – 2024-10-31
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant justitieutskottet 18–22, försvarsutskottet 18–22, socialutskottet 18– och EU-nämnden 22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 22–23, ordförande 23–.
Föräldrar
Adjunkt Gunnar Persson och säljare Monica Berg.
Utbildning
Gymnasieprogram Handel och kontor, Sölvesborg 88–90. Komvux, Sölvesborg 92–94. Grundskollärarprogrammet SV, SO, Kristianstad 95–98. Ledarprogram för toppolitiker, Sveriges Kommuner och Landsting 13–14. Kvalificerad ledarskapsutbildning, Campus Bommersvik 16.
Anställningar
Säljare Ica Supermarkets klädavdelning, Sölvesborg 90–93. Vikarierande lärare Möllebacksskolan, Sölvesborg 96–98, speciallärare 98–07.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, MSB:s insynsråd 18–22, Kustbevakningens insynsråd 18–, Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 18–, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Sölvesborg 98–. Ordförande i kommunstyrelsen 07–18 och i fritids- och kulturnämnden 03–07. Ledamot, Beredningen för tillväxt och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Landsting 15–18 och Ineras styrelse 17–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kongressvald ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ordförande, Socialdemokraterna i Blekinge 13–. Ledamot, styrelsen för Sölvesborg-Mjällby fristående Sparbank 98–, styrelsen för ALMI Blekinge 03–07.