Henrik S Järrel (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- mediekonsult
- Född år
- 1948
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2006-10-02
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 1994-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1994-10-02 – 1994-10-06
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1993-10-06 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1993-10-05
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-01
- Suppleant
- 2000-09-19 – 2002-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2002-12-19 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-21 – 2002-12-18
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2002-12-10 – 2003-12-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-92/93 och 95/96-, Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Konstitutionsutskottet 93/94 och Lagutskottet 95/96-.
Bostadsort
Stockholm
Utbildning
Studentexamen i Stockholm 67. Studier vid Stockholms universitet 69-74. Anställd vid Sveriges Radios informationsavdelning 77-78 och Sveriges Television, TV 2:s planavdelning, 78-89. Programdirektör vid TV 5 Nordic 89-91. Egen företagare 92-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Medborgarskolans distrikt Stockholms län 80-, 1:e vice ordförande 89-, Medborgarskolans avdelning Stockholm 80-, vice ordförande 84-86, ordförande 86-91, och av Medborgarskolans förbundsstyrelse 92-. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets förening i Oscar, Stockholm, 71-76.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Stockholms läns allmänna försäkringskassa 86-88 och 95-, ordförande 99-, samt Skattemyndigheten i Stockholms län 95-. Ledamot av pensionsdelegationen 77-86 och personskadekommittén 99-02, Nämndeman vid Stockholms tingsrätt 74-88.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 94-95. Ledamot av fritidsnämnden 94-95. Ledamot av styrelsen för Stockholms bostadsförmedling 88-90 och Stockholm Information Service 89-91. - Ledamot av Stockholms läns landsting 85-91. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen för västra sjukvårdsområdet 86-88 och Sabbatsbergs/S:t Görans sjukhus 89-91.
Litteratur
Sån't är livet (1981, tillsammans med I Säfwenberg och Å Wilhelmsson).
Föräldrar
Skådespelaren Stig Karl Olof Järrel och skådespelerskan Ingrid Backlin, f Michaelsson