Hillevi Engström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Kriminalinspektör.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2015-01-19
- Ledig
- 2010-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2010-10-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-19
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-03-13
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2009-02-19
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-01-15
- Suppleant
- 2005-10-12 – 2006-10-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2008-03-28 – 2010-10-05
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-03-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2008-05-09 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2015-01-19
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-19
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknadsminister
- 2010-10-06 – 2013-09-17
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2013-09-17 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-15. Ledamot justitieutskottet 06-08, EU-nämnden 06-08 och arbetsmarknadsutskottet 08, ordförande 08-10. Ledamot utrikesutskottet 14-15 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant konstitutionsutskottet 02-04, lagutskottet 02-06, justitieutskottet 02-06, EU-nämnden 05-06 och 08-09 och sammansatta justitie- och socialutskottet 06. Ledamot riksdagsstyrelsen 06-08, riksdagsgruppens förtroenderåd 06-10, krigsdelegationen 08-10 och Europarådets svenska delegation 14-15. Suppleant riksdagsstyrelsen 08-10 och Utrikesnämnden 14-15. Ordförande riksdagens idrottsklubb 06-10. Statsråd och chef (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 101006-130917. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 130917-141003.
Föräldrar
Folkskolläraren Georg Pettersson och ekonomen Barbro Pettersson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Rudbecksskolan i Sollentuna, slutår 81. Polishögskolan 83. Juridik och arbetsmarknadskunskap m.m., Stockholms universitet och Örebro högskola.
Anställningar
Polis, Länspolismyndigheten i Stockholm 83-. Ombudsman, Svenska Polisförbundet 95-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Utlänningsnämnden 03-05, Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd 03-06, Domstolsverket 04- och Rikspolisstyrelsen 06-10. Ledamot, Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen 04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sollentuna 98-10. Ersättare, kommunstyrelsen 98-02. Vice ordförande, socialnämnden 98-02.