Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gynnande av biogas
Interpellation 2017/18:558 av Jens Holm (V)
Interpellation 2017/18:558 Gynnande av biogas av Jens Holm V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Biogas är en av de mest klimatsmarta energikällorna. Den kan produceras av matrester och avloppsvatten eller från restprodukter från jordbruket och skogen. Den skapar nyttor i alla led och tar tillvara både näringsinnehåll och- Inlämnad
- 2018-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Förnybar energi på Gotland
Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V)
Interpellation 2017/18:503 Förnybar energi på Gotland av Emma Wallrup V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Gotland ska vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind och solkraft gör att Gotland även är intressant när det gäller att pröva teknik som lagrar elöverskott- Inlämnad
- 2018-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem
Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Interpellation 2017/18:485 Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en förstudie kring att göra Gotland till pilotprojekt för ett självförsörjande och förnybart energisystem. Bakgrunden- Inlämnad
- 2018-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Biogas
Interpellation 2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP)
Interpellation 2017/18:235 Biogas av Karin Svensson Smith MP till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom ungefär tre fjärdedelar av oljeimporten till Sverige används inom transportsektorn måste denna stå i centrum- Inlämnad
- 2017-11-28
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Framtiden för svensk biogas
Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)
Interpellation 2017/18:221 Framtiden för svensk biogas av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I dag ökar importen av biogas till Sverige. Den största anledningen till detta är att Sverige går i otakt med många länder inom EU när det gäller stöd till biogasen. Detta innebär bland annat att importerad biogas- Inlämnad
- 2017-11-23
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern
Interpellation 2017/18:129 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2017/18:129 Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern av Lars Beckman M till Statsrådet Ibrahim Baylan S För något år sedan gjorde föreningen Svenskt Näringsliv en undersökning bland sina medlemsföretag om huruvida det är viktigt med el till konkurrenskraftiga priser i Sverige, och det var många- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
EU-regler för förnybar energi
Interpellation 2017/18:114 av Johan Hultberg (M)
Interpellation 2017/18:114 EU-regler för förnybar energi av Johan Hultberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Den svenska skogen är en verklig klimathjälte. Växande skog binder nämligen koldioxid, och tack vare ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk växer de svenska skogarna så det knakar. Sedan 1950-talet har det svenska- Inlämnad
- 2017-11-08
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Det ökade ekonomiska stödet till solceller
Interpellation 2017/18:8 av Johan Hultberg (M)
Interpellation 2017/18:8 Det ökade ekonomiska stödet till solceller av Johan Hultberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S För att klara omställningen till ett hållbart samhälle behöver vi fortsätta utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energitekniker. Produktionen av solenergi ökar runt om i världen och även i Sverige.- Inlämnad
- 2017-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)