Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förskottering av projektering av Norrbotniabanan
Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)
den 29 april Interpellation 2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna- Inlämnad
- 2009-04-29
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Holmöfärjan
Skriftlig fråga 2008/09:906 av Baylan, Ibrahim (s)
den 7 maj Fråga 2008/09:906 Holmöfärjan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Striden om Holmö-färjan går vidare rubriken fanns att läsa i Västerbottens Folkblad för några veckor sedan. Frågan om Holmöbornas rätt till tillfredsställande transporter har pågått i alltför många år. Det är ett misslyckande- Inlämnad
- 2009-05-07
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning
Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-02-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå
Interpellation 2008/09:163 av Baylan, Ibrahim (s)
den 28 november Interpellation 2008/09:163 Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå av Ibrahim Baylan s till näringsminister Maud Olofsson c Den begynnande lågkonjunkturen har slagit hårt mot fordonsindustrin. Detta märks inte minst i form av de tusentals varsel om uppsägning som har drabbat löntagarna i till- Inlämnad
- 2008-11-28
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. s Stimulanspaket mot jobbkrisen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2008 enligt specifikation i tabell 1.2. Riksdagen anvisar- Inlämnad
- 2008-11-14
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Motion 2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar s12030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd åldersgräns för framförande och övningskörning- Inlämnad
- 2008-11-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram för transportinfrastruktur för perioden 20102021. Riksdagen- Inlämnad
- 2008-10-15
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU2 2008/09:TU8
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): 38 avslag
IT-företags investeringar I Sverige
Interpellation 2008/09:4 av Astudillo, Luciano (s)
den 18 september Interpellation 2008/09:4 IT-företags investeringar I Sverige av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt Invest in Sweden Agency går Sverige miste om stora investeringar från multinationella IT-företag till följd av FRA-lagen. Sverige har, genom vårt relativt kalla klimat- Inlämnad
- 2008-09-18
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Klimatet, miljön och väginvesteringarna
Interpellation 2008/09:18 av Baylan, Ibrahim (s)
den 29 september Interpellation 2008/09:18 Klimatet, miljön och väginvesteringarna av Ibrahim Baylan s till miljöminister Andreas Carlgren c Det råder bred politisk enighet om att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Erfarenheten visar också att engagemang och politiska åtgärder ger resultat.- Inlämnad
- 2008-09-29
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Regeringens principer för investeringar i infrastruktur
Interpellation 2008/09:10 av Baylan, Ibrahim (s)
den 24 september Interpellation 2008/09:10 Regeringens principer för investeringar i infrastruktur av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Under vårvintern 2008 sonderade Vägverket terrängen för att få kommunal medfinansiering av fem olika statliga vägprojekt. Syftet var att de olika projekten skulle- Inlämnad
- 2008-09-24
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet
Motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet s82003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet. Motivering Frågan om en sammanslagning av de olika trafikmyndigheternas- Inlämnad
- 2008-10-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008
Motion 2008/09:Fi303 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi303 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 s33001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar följande ändringar i tabell A med anledning av regeringens förslag till förändringar på tilläggsbudget 2 för 2008: Tabell A. Förändringar mot bakgrund av regeringens- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En ansvarsfull politik för jobb & välfärd
Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 95
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
- Riksdagsbeslut
- (95 yrkanden): 95 avslag
Det livslånga lärandet
Motion 2008/09:Ub545 av Per Svedberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub545 av Per Svedberg m.fl. s Det livslånga lärandet s97048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det livslånga lärandet och högre utbildning. Motivering Alla har rätt till en god utbildning och kunskapsnivå. I allt- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jobb och utbildning en investering för framtiden
Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 47
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (47 yrkanden): 47 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2008/09:T509 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T509 av Ibrahim Baylan m.fl. s Utgiftsområde 22 Kommunikationer s82002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag 2009 Anslagsförändring 2009- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa
Motion 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. s Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa s61026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den fortsatta hanteringen av den svenska Lavalutredningen. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU7 2008/09:UU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker
Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker s96017 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 9 4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10 4.1 Bekämpa brottens orsaker 10 4.2 Ungdomar som begår- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 79
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU13 2008/09:CU14 2008/09:JuU1 2008/09:JuU13 2008/09:JuU18 2008/09:JuU19 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:JuU24 2008/09:JuU27 2008/09:JuU4 2008/09:KrU6 2008/09:KU1 2008/09:KU18 2008/09:SkU22 2008/09:SoU12 2008/09:SoU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:TU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2009/10:FöU3 2009/10:JuU10 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:JuU7 2009/10:KU34
- Riksdagsbeslut
- (79 yrkanden): 79 avslag
Investering i kunskap
Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. s Investering i kunskap s68055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundskolan. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag